SGT SERVIS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SGT SERVIS, spol. s r.o. (25366289) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Hůrce 1189, 75654 Zubří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1997 a je stále aktivní. SGT SERVIS, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SGT SERVIS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SGT SERVIS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 2. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15465 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25366289 | |
Jméno: | SGT SERVIS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.2.1997 |
Zapsána dne: | 19.2.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.10.2016 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.2.1997 - 19.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Hůrce 1189, Zubří 75654, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Hůrce 1189, Zubří , Česká republika | 1.8.2000 - 19.10.2016 |
Adresa: | , Zubří 817 , Česká republika | 19.2.1997 - 1.8.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.6.2014 |
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 17.6.2014 |
reklamní činnost a marketing | 28.1.2008 - 17.6.2014 |
zprostředkovatelské služby | 19.2.1997 - 17.6.2014 |
poradenská činnost v oblasti gumárenské technologie | 19.2.1997 - 17.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.2.1997 - 17.6.2014 |
Jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2018 |
Adresa | Kardinála Bauera 1607, 75701 Valašské Meziříčí |
Jednatel | Ing. Ivo Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 do 14.7.2021 |
Adresa | Na Hůrce 1189, 75654 Zubří |
Jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 do 18.10.2018 |
Adresa | Sídlištní 805, 75654 Zubří |
Jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 do 18.10.2018 |
Adresa | Sídlištní 805, 75654 Zubří |
jednatel | Ing. Ivo Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2014 do 19.10.2016 |
Adresa | Na Hůrce 1189, 75654 Zubří |
jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 do 19.10.2016 |
Adresa | Sídlištní 805, 75654 Zubří |
jednatel | Ing. Ivo Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2014 do 19.10.2016 |
Adresa | Na Hůrce 1189, 75654 Zubří |
jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 do 19.10.2016 |
Adresa | Sídlištní 805, 75654 Zubří |
jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2014 do 31.10.2015 |
Adresa | Sídlištní 817, 75654 Zubří |
jednatel | Ing. Ivo Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2000 do 17.6.2014 |
Adresa | Na Hůrce 1189, Zubří |
jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2008 do 17.6.2014 |
Adresa | Sídlištní 817, 75654 Zubří |
jednatel | Ing. Ivo Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1997 do 1.8.2000 |
Adresa | , Zubří 817 |
jednatel | Ing. Radek Škubal |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1997 do 3.3.1999 |
Adresa | , Zubří 817 |
IČO (identifikační číslo): | 25366289 |
---|---|
Jméno: | SGT SERVIS, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 1997 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Hůrce 1189, Zubří 75654 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivo Škubal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Škubal |
IČO: | 25366289 |
---|---|
Firma: | SGT SERVIS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Zubří |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 1997 |
Sídlo: | Na Hůrce 1189, Zubří 75654 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní poskytování úvěrů j. n. |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |