Sevgen s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sevgen s.r.o. (28215788) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Točivá 499, 25303 Chýně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2007 a je stále aktivní. Sevgen s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Sevgen s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sevgen s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 133157 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28215788 | |
Jméno: | Sevgen s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.12.2007 |
Zapsána dne: | 18.12.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.9.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Točivá 499, Chýně 25303, Česká republika | 6.3.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Točivá 499, Chýně 25303, Česká republika | 29.9.2014 - 6.3.2018 |
Adresa: | Dominova 2468/5, Praha 15800, Česká republika | 15.1.2009 - 29.9.2014 |
Adresa: | Jeremenkova 373/17, Praha 14700, Česká republika | 18.12.2007 - 15.1.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní | 21.5.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 18.12.2007 |
jednatel | Sergey Skorobogatko |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2024 |
Adresa | Točivá 499, 25303 Chýně |
jednatel | Evgenia Skorobogatko |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2024 |
Adresa | Točivá 499, 25303 Chýně |
jednatel | Sergey Skorobogatko |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2010 do 11.6.2024 |
Adresa | , Nižnij Tagil, Iljiča 13-69 |
jednatel | Evgenia Skorobogatko |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2008 do 11.6.2024 |
Adresa | Lebjažinskaja , 62201 Nižnij Tagil |
jednatel | Věra Zajfertová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2007 do 13.5.2008 |
Adresa | Jeremenkova 373/17, 14700 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 28215788 |
---|---|
Jméno: | Sevgen s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Točivá 499, Chýně 25303 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2010 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Sergey Skorobogatko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Evgenia Skorobogatko |
IČO: | 28215788 |
---|---|
Firma: | Sevgen s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Chýně |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 2007 |
Sídlo: | Točivá 499, Chýně 25301 |
---|
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |