SEVEROTISK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEVEROTISK s.r.o. (28223152) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mezní 3312/7, 40011 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 2007 a je stále aktivní. SEVEROTISK s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SEVEROTISK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEVEROTISK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 31. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25312 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28223152 | |
Jméno: | SEVEROTISK s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.12.2007 |
Zapsána dne: | 31.12.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 15.8.2014 - 9.10.2017 | |
Na společnost SEVEROTISK s.r.o. , se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 3312/7, PSČ 400 11, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze splynutím obchodní jmění společností SEVEROTISK spol. s r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 3312/7, PSČ 40011, IČ 445 67 171 a SSS Blue AcquiCo s.r.o. , se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 276 48 923, jako společností zanikajících, jejichž splynutím společnost SEVEROTISK s.r.o. vznikla. | 31.12.2007 |
Základní kapitál | 7 542 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.12.2007 | |
Základní kapitál | 7 542 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.12.2007 - 31.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mezní 3312/7, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 9.10.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce | 10.9.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.8.2014 - 10.9.2014 |
malobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 31.12.2007 - 15.8.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 31.12.2007 - 15.8.2014 |
polygrafická výroba | 31.12.2007 - 15.8.2014 |
Jednatel | Ing. Milan Černý |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2022 |
Adresa | Masarykova 2295/146b, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda sboru jednatelů | Ing. Tomáš Kramář |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2022 |
Adresa | Pod Vyšehradem 1173/14, 14700 Praha |
jednatel | Karel Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | 5. května 451, 27732 Byšice |
jednatel | Ing. Alexander Kosovský |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2022 |
Adresa | Jarmily Glazarové 354/9d, 77900 Olomouc |
Jednatel | Josef Kutmon |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2022 do 24.2.2023 |
Adresa | Hradečkova 299/3, 19800 Praha |
jednatel | Josef Kutmon |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 do 17.3.2022 |
Adresa | Hradečkova 299/3, 19800 Praha |
jednatel | Ing. Milan Černý |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2019 do 17.3.2022 |
Adresa | Masarykova 2295/146b, 40001 Ústí nad Labem |
jednatel | Ing. Petr Litvan MBA |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2019 do 13.4.2021 |
Adresa | Terasy IV 1219, 27351 Unhošť |
Jednatel | Tomáš Kramář |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2015 do 4.4.2019 |
Adresa | Pod Vyšehradem 1173/14, 14700 Praha |
jednatel | Ing. Vladimír Hranička |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2015 do 28.2.2019 |
Adresa | V mýtě 293, 25228 Černošice |
Jednatel | Tomáš Kramář |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2013 do 15.10.2015 |
Adresa | tř. Václava Klementa 803, 29301 Mladá Boleslav |
jednatel | Ing. Vladimír Hranička |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2007 do 9.8.2015 |
Adresa | V mýtě 293, 25228 Černošice |
Jednatel | Anthony Charles Tovey Martin |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2013 do 17.6.2013 |
Adresa | Hroznová 491/4, 11800 Praha 1 |
jednatel | Alena Mlezivová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2007 do 16.1.2013 |
Adresa | Alešova 322/20, 40001 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 28223152 |
---|---|
Jméno: | SEVEROTISK s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mezní 3312/7, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Černý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Litvan MBA |
IČO: | 28223152 |
---|---|
Firma: | SEVEROTISK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Severní Terasa |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 31. 12. 2007 |
Sídlo: | Mezní 3312/7, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Tisk ostatní, kromě novin |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |