SEVEROSTAV, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEVEROSTAV, spol. s r.o. (48292290) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slovanská 861/40, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1993 SEVEROSTAV, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SEVEROSTAV, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEVEROSTAV, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 23. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5134 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48292290 | |
Jméno: | SEVEROSTAV, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.1993 |
Zapsána dne: | 23.6.1993 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 10.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.9.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slovanská 861/40, Děčín 40502, Česká republika | 7.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Dobkovice čp. 48, PSČ 407 03 , Česká republika | 13.7.2001 - 13.12.2011 |
Adresa: | Huntířov čp. 2 , okr. Děčín , Česká republika | 23.6.1993 - 13.7.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 10.9.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.12.2011 |
projektová činnost ve výstavbě | 13.12.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 13.12.2011 |
vykonávání komunikační činnosti podle zákona číslo 127/2005 o elektronických komunikacích: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací, b) ostatní hlasové služby, c) služby přenosu dat, d) služby přístupu k síti Internet | 13.12.2011 |
stavitel | 23.6.1993 - 13.12.2011 |
provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti sídlišť/ | 23.6.1993 - 13.12.2011 |
provádění dopravních staveb | 23.6.1993 - 13.12.2011 |
projektování - drobné a jednoduché stavby | 23.6.1993 - 13.12.2011 |
provádění bytových a občanských staveb | 23.6.1993 - 13.12.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.6.1993 - 13.12.2011 |
Jednatel | Ing. Jaroslava Nesnídalová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2013 |
Adresa | Teplická 703/34, 40502 Děčín |
Jednatel | Ing. Jaroslava Nesnídalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2001 do 21.8.2013 |
Adresa | Teplická ul. 703/34, Děčín IV. |
Jednatel | Jaroslava Nesnídalová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1993 do 13.7.2001 |
Adresa | Teplická ul. 703/34 , Děčín IV. |
IČO: | 48292290 |
---|---|
Firma: | SEVEROSTAV, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 1993 |
Sídlo: | Slovanská 861/40, Děčín 40502 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výstavba bytových budov |
Výstavba ostatních staveb j. n. |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem |
Činnosti související s webovými portály |