Serwetnicki, z. ú." v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Serwetnicki, z. ú." v likvidaci" (05434181) je Ústav. Sídlí na adrese 25, 79399 Hlinka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 9. 2016 a je stále aktivní. Serwetnicki, z. ú." v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Serwetnicki, z. ú." v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Serwetnicki, z. ú." v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 9. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | U 185 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05434181 | |
Jméno: | Serwetnicki, z. ú. | |
Právní forma: | Ústav | 29.9.2016 |
Zapsána dne: | 29.9.2016 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 161/2023-9 ze dne 19.3.2024, které nabylo právní moci dne 12.4.2024 byl ústav zrušen a nařízena jeho likvidace. | 19.4.2024 |
Základní kapitál | 5 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.9.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 25, Hlinka 79399, Česká republika | 29.9.2016 |
---|
ředitel | Lukáš Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2022 do 8.9.2023 |
Adresa | Horní 791/3, 70030 Ostrava |
ředitel | Mgr. Renata Adamíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 do 24.6.2021 |
Adresa | Jana Škody 187/12, 70030 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 05434181 |
---|---|
Jméno: | Serwetnicki, z. ú." v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Ústav |
Vznik první živnosti: | 29. 9. 2016 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 25, Hlinka 79399 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 9. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2019 |
IČO: | 05434181 |
---|---|
Firma: | Serwetnicki, z. ú." v likvidaci" |
Právní forma: | Ústav |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Hlinka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 9. 2016 |
Sídlo: | 25, Hlinka 79399 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |