Sertel s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sertel s.r.o. (27305554) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Volyňských Čechů 737, 43801 Žatec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 10. 2006 a je stále aktivní. Sertel s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Sertel s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sertel s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23494 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27305554 | |
Jméno: | Sertel s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.10.2006 |
Zapsána dne: | 16.10.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Volyňských Čechů 737, Žatec 43801, Česká republika | 16.10.2006 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 16.10.2006 |
Jednatel | Jindřich Eleš |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2016 |
Adresa | Polní 607, 43101 Spořice |
Jednatel | Jindřich Eleš |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2010 do 3.8.2016 |
Adresa | 96, 43001 Chomutov |
Jednatel | Mgr. Zdeněk Žárský |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2006 do 1.4.2010 |
Adresa | Kamenný vrch 5267, 43004 Chomutov |
Jednatel | Petr Žárský |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2006 do 1.4.2010 |
Adresa | Kamenný vrch 5267, 43004 Chomutov |
IČO (identifikační číslo): | 27305554 |
---|---|
Jméno: | Sertel s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 10. 2006 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Volyňských Čechů 737, Žatec 43801 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 11. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jindřich Eleš |
---|
IČO: | 27305554 |
---|---|
Firma: | Sertel s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Žatec |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 10. 2006 |
Sídlo: | Volyňských Čechů 737, Žatec 43801 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |