Serbusová a spol. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Serbusová a spol. s.r.o. (27361501) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 42, 25724 Chocerady. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 2005 Serbusová a spol. s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Serbusová a spol. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Serbusová a spol. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 108403 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27361501 | |
Jméno: | Serbusová a spol. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.8.2005 |
Zapsána dne: | 9.8.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.1.2019 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.8.2005 - 4.1.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 42, Chocerady 25724, Česká republika | 4.1.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 31.10.2023 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 9.8.2005 |
umělecko - řemeslné zpracování kovů | 9.8.2005 |
zprostředkování obchodu a služeb | 9.8.2005 |
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů | 9.8.2005 |
jednatel | Martin Král |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2023 |
Adresa | 42, 25724 Chocerady |
Jednatel | Alena Serbusová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2019 do 31.10.2023 |
Adresa | 42, 25724 Chocerady |
Jednatel | Alena Serbusová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2005 do 4.1.2019 |
Adresa | 42, 25724 Chocerady |
IČO: | 27361501 |
---|---|
Firma: | Serbusová a spol. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Chocerady |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 8. 2005 |
Sídlo: | 42, Chocerady 25724 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Obrábění |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |