SEPROS ELEKTRO s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEPROS ELEKTRO s.r.o. v likvidaci (28126874) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 2010 SEPROS ELEKTRO s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SEPROS ELEKTRO s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEPROS ELEKTRO s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18816 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28126874 | |
Jméno: | SEPROS ELEKTRO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.8.2010 |
Zapsána dne: | 12.8.2010 | |
Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace ke dni 13.4.2016. | 14.4.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.8.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vožická 2582, Tábor 39002, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tomkova 2099/1, Tábor 39001, Česká republika | 12.8.2010 - 1.4.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 12.8.2010 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 12.8.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.8.2010 |
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel | 12.8.2010 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 12.8.2010 |
jednatel | Radek Hák |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2011 |
Adresa | 264, 39174 Želeč |
jednatel | Ing. Milan Mihalík |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 |
Adresa | Ženíškova 2122/4, 14900 Praha |
jednatel | Radek Hák |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | 264, 39174 Želeč |
jednatel | Radek Hák |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | 264, 39174 Želeč |
jednatel | Ing. Milan Mihalík |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2011 do 24.12.2015 |
Adresa | Ženíškova 2122/4, 14900 Praha 4 |
jednatel | Petr Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2010 do 21.1.2015 |
Adresa | Švermova 1123, 39901 Milevsko |
jednatel | Radek Hák |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2010 do 1.4.2011 |
Adresa | 38, 39174 Želeč |
IČO: | 28126874 |
---|---|
Firma: | SEPROS ELEKTRO s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 8. 2010 |
Sídlo: | Vožická 2582, Tábor 39002 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Kompletační a dokončovací práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |