SEPOSKAN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEPOSKAN s.r.o. (29052459) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hartigova 1686/112, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2010 a je stále aktivní. SEPOSKAN s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SEPOSKAN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEPOSKAN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 163078 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29052459 | |
Jméno: | SEPOSKAN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.2010 |
Zapsána dne: | 12.3.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koněvova 1686/112, Praha 13000, Česká republika | 24.6.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Matušova 982/9, Rumburk 40801, Česká republika | 9.6.2010 - 24.6.2011 |
Adresa: | Roháčova 188/37, Praha 3 13000, Česká republika | 13.5.2010 - 9.6.2010 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 12.3.2010 - 13.5.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 13.10.2021 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 13.10.2021 |
hostinská činnost | 4.8.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.5.2010 - 13.10.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.3.2010 |
jednatel | Ivana Šantavá |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2023 |
Adresa | Bertholdovo náměstí 66, 54226 Horní Maršov |
jednatel | Ivana Šantavá |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2020 do 9.8.2023 |
Adresa | Bertholdovo náměstí 84, 54226 Horní Maršov |
jednatel | Milan Šantavý |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 do 14.3.2023 |
Adresa | Bertholdovo náměstí 84, 54226 Horní Maršov |
jednatel | Ivana Hettlerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 24.10.2020 |
Adresa | Bertholdovo náměstí 84, 54226 Horní Maršov |
jednatel | Ivana Hettlerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2011 do 24.2.2015 |
Adresa | Valmadiho 123, 54226 Horní Maršov |
Jednatel | Iveta Nováčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2011 do 4.8.2011 |
Adresa | Pod rybníčkem 2/31, 16500 Praha |
jednatel | Martin Sedlár |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2010 do 24.6.2011 |
Adresa | Dlouhá 70, 43923 Lenešice |
jednatel | Jiří Malivánek |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 do 9.6.2010 |
Adresa | Palackého třída 77, 53701 Chrudim |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 13.5.2010 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 29052459 |
---|---|
Jméno: | SEPOSKAN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 3. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Koněvova 1686/112, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ivana Šantavá |
---|
IČO: | 29052459 |
---|---|
Firma: | SEPOSKAN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 3. 2010 |
Sídlo: | Koněvova 1686/112, Praha 13000 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |