SEOS CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEOS CZ s.r.o. (49704478) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zápotoční 1258/4, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 1993 SEOS CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SEOS CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEOS CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22502 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49704478 | |
Jméno: | SEOS CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.9.1993 |
Zapsána dne: | 30.9.1993 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2007 | |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.1995 - 20.9.2007 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.9.1993 - 13.7.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 14.4.2009 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 14.4.2009 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.4.2009 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 3.1.2004 |
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 3.1.2004 - 14.4.2009 |
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 14.10.1996 |
poradenská činnost v oblasti bezpečnosti práce | 14.10.1996 - 14.4.2009 |
montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uved. v par. 3 odst. 2 písm. h) živnost. zákona | 11.12.1995 - 3.1.2004 |
zřizování poplašných zařízení | 11.12.1995 - 3.1.2004 |
montáž , oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení | 11.12.1995 - 14.4.2009 |
nákup, prodej, zpracování a vyhodnocování informací | 13.7.1995 - 3.1.2004 |
automatizované zpracování dat | 13.7.1995 - 3.1.2004 |
poradenská činnost v oblasti elektrické požární signalizace | 13.7.1995 - 14.4.2009 |
inženýrská činnost v oblasti stavebnictví | 30.9.1993 - 14.4.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb. | 30.9.1993 - 14.4.2009 |
jednatel | Martin Jiřička |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2013 |
Adresa | 110, 26728 Svinaře |
jednatel | Miroslav Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2009 |
Adresa | Tyršova 185, 25266 Libčice nad Vltavou |
jednatel | Martin Jiřička |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2009 do 6.2.2013 |
Adresa | Sladkovského 538, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Jan Brabec | |
Ve funkci | od 27.11.2006 do 14.4.2009 |
Adresa | Babice 113, 25101 Babice |
jednatelé | Václav Zelený |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2002 do 16.12.2008 |
Adresa | Schulhoffova 792, Praha 4 |
Jan Brabec | |
Ve funkci | od 22.2.2002 do 27.11.2006 |
Adresa | Rooseveltova ll , Praha 6 |
Jednatel | Ing. Václav Šimák |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2002 do 8.12.2004 |
Adresa | Imrychova 882 , Praha 4-Kamýk |
Jednatel | Ing. Václav Šimák |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1995 do 22.2.2002 |
Adresa | Imrychova 882 , Praha 4-Kamýk |
jednatelé | Václav Zelený |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 22.2.2002 |
Adresa | Schulhoffova 792, Praha 4 |
Jan Brabec | |
Ve funkci | od 30.9.1993 do 22.2.2002 |
Adresa | Rooseveltova ll , Praha 6 |
ing. | Oldřich Kuchler |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 5.1.1998 |
Adresa | V Šárecké údolí 43/13, Praha 6 |
ing. | Jarolím Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 5.8.1996 |
Adresa | Kralovická 48, Praha 10 |
ing. | Jan Murtinger |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 13.7.1995 |
Adresa | Slezská 97, Praha 3 |
IČO: | 49704478 |
---|---|
Firma: | SEOS CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 9. 1993 |
Sídlo: | Zápotoční 1258/4, Praha 10200 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |
Telekomunikační činnosti |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |