SentiOne Česká Republika s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SentiOne Česká Republika s.r.o. (01807650) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Výstavní 2968/108, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2013 a je stále aktivní. SentiOne Česká Republika s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SentiOne Česká Republika s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SentiOne Česká Republika s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 6. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 56712 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01807650 | |
Jméno: | SentiOne Česká Republika s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.6.2013 |
Zapsána dne: | 21.6.2013 |
Základní kapitál | 1 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.2.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.6.2013 - 18.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Výstavní 2968/108, Ostrava 70300, Česká republika | 21.6.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 21.6.2013 |
jednatel | Stanislav Dudzik |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 |
Adresa | U Lesa 869/34b, 73401 Karviná |
jednatel | Ing. Jiří Kwolek |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 |
Adresa | Ke Studánce 1030, 73514 Orlová |
jednatel | Krzysztof Mariusz Bełech |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2013 |
Adresa | Grabowskiego 11 m.9 , Kraków |
jednatel | Mariusz Władysław Borowiec |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2013 |
Adresa | Wiosenna 6 m.4 , Kraków |
jednatel | Piotr Michał Kupczak |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2013 |
Adresa | Lubelska 101 , Bielsko - Biała |
jednatel | Ing. Jiří Kwolek |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 27.12.2016 |
Adresa | Ke Studánce 1030, 73514 Orlová |
jednatel | Mariusz Władysław Borowiec |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2013 do 5.3.2015 |
Adresa | Wiosenna 6 m.4 , Kraków |
jednatel | Krzysztof Mariusz Bełech |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2013 do 5.3.2015 |
Adresa | Grabowskiego 11 m.9 , Kraków |
jednatel | Piotr Michał Kupczak |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2013 do 5.3.2015 |
Adresa | Lubelska 101 , Bielsko - Biała |
IČO (identifikační číslo): | 01807650 |
---|---|
Jméno: | SentiOne Česká Republika s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Dudzik |
---|
IČO: | 01807650 |
---|---|
Firma: | SentiOne Česká Republika s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 6. 2013 |
Sídlo: | Výstavní 2968/108, Ostrava 70300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |