SENS PLUS spol.s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SENS PLUS spol.s.r.o. (25127705) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese M. J. Hurta 46, 25206 Měchenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 1997 a je stále aktivní. SENS PLUS spol.s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SENS PLUS spol.s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SENS PLUS spol.s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 5. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52012 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25127705 | |
Jméno: | SENS PLUS spol.s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.5.1997 |
Zapsána dne: | 12.5.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.5.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Měchenice 46, Měchenice 25206, Česká republika | 12.5.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
inženýrská činnost ve stavebnictví | 9.4.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 12.5.1997 |
činnost realitní kanceláře | 12.5.1997 |
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb | 12.5.1997 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 12.5.1997 |
jednatel | Čestmír Fanta |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | Rubešova 40/3, 12000 Praha |
jednatel | Čestmír Fanta |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2013 do 14.1.2022 |
Adresa | M. J. Hurta 46, 25206 Měchenice |
jednatel | Čestmír Fanta |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2006 do 21.11.2013 |
Adresa | V Luhu 46, 25206 Měchenice |
jednatel | Čestmír Fanta |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.1997 do 17.5.2006 |
Adresa | V Luhu 147, 25206 Měchenice |
jednatel | Josef Truhlář |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1998 do 24.4.2006 |
Adresa | Zálesí 1123, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 25127705 |
---|---|
Jméno: | SENS PLUS spol.s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 5. 1997 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | M. J. Hurta 46, Měchenice 25206 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Čestmír Fanta |
---|
IČO: | 25127705 |
---|---|
Firma: | SENS PLUS spol.s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Měchenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 5. 1997 |
Sídlo: | M. J. Hurta 46, Měchenice 25206 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |