SENDLER s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SENDLER s.r.o. (29287316) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Orlí 490/14, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2011 a je stále aktivní. SENDLER s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SENDLER s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SENDLER s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 7. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 71203 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29287316 | |
Jméno: | SENDLER s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.7.2011 |
Zapsána dne: | 26.7.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.7.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Orlí 490/14, Brno 60200, Česká republika | 22.11.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.7.2011 |
Jednatel | Mgr. Jana Továrková |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2021 |
Adresa | Staňkova 578/16b, 60200 Brno |
jednatel | MUDr. Aleš Sendler |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2020 do 12.7.2021 |
Adresa | Staňkova 578/16b, 60200 Brno |
jednatel | MUDr. Petra Šabacká |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 14.5.2021 |
Adresa | Bulharská 1016/86, 61200 Brno |
jednatel | MUDr. Aleš Sendler |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 4.7.2020 |
Adresa | Majdalenky 852/13, 63800 Brno |
jednatel | MUDr. Petra Šabacká |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 22.11.2016 |
Adresa | Bulharská 1016/86, 61200 Brno |
jednatel | MUDr. Aleš Sendler |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 22.11.2016 |
Adresa | Majdalenky 852/13, 63800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29287316 |
---|---|
Jméno: | SENDLER s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 7. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Orlí 490/14, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Aleš Sendler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Petra Šabacká |
IČO: | 29287316 |
---|---|
Firma: | SENDLER s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 7. 2011 |
Sídlo: | Orlí 490/14, Brno 60200 |
---|
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Specializovaná ambulantní zdravotní péče |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |