Senatorium Vestec a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Senatorium Vestec a.s. (09760351) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ke Školce 700, 25250 Vestec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2021 a je stále aktivní. Senatorium Vestec a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Senatorium Vestec a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Senatorium Vestec a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 11277 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09760351 | |
Jméno: | Senatorium Vestec a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.1.2021 |
Zapsána dne: | 1.1.2021 | |
Dne 4.11.2021 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 1.920.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet tisíc korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 3.920.000,- Kč (slovy: tři miliony devět set dvacet tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 96 (devadesáti šesti) kusů akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie budou zaknihované a bude se jednat o akcie bez zvláštních práv. c) Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je paní Pavla Kadrnožková, nar. 31.1.1974, bytem Marie Podvalové 939/13, Čakovice, 196 00 Praha 9. Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, ve lhůtě jednoho měsíce, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Předem určený zájemce upíše 96 (devadesát šest) kusů akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie budou zaknihované a bude se jednat o akcie bez zvláštních práv. Emisní kurs nových akcií činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. d) Emisní kurs akcií bude splacen na účet Společnosti č. 123-2961870207/0100 ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upsání akcií. | 6.12.2021 - 16.4.2024 |
Základní kapitál | 3 920 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 3 920 000 Kč | |
Platnost od - do | 6.12.2021 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 1.1.2021 - 6.12.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 20 000 Kč | 196 | 3.10.2022 |
akcie na jméno | 20 000 Kč | 96 | 6.12.2021 - 3.10.2022 |
kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 1.1.2021 - 3.10.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke Školce 700, Vestec 25250, Česká republika | 26.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | nám. Svobody 527, Třinec 73961, Česká republika | 1.1.2021 - 26.4.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování zdravotních služeb v oboru lůžková péče dlouhodobá | 16.4.2024 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 15.8.2023 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 15.8.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.1.2021 - 15.8.2023 |
předseda představenstva | Aleš Kotásek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2022 |
Adresa | Nové Dvory-Podhůří 3842, 73801 Frýdek-Místek |
člen představenstva | Mgr. Kateřina Látalová, MBA |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2024 |
Adresa | Kořenského 1045/9, 15000 Praha |
Člen představenstva | MUDr. Karel Dostalík MBA |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 |
Adresa | Hlavní třída 398/59, 73601 Havířov |
člen představenstva | Pavla Kadrnožková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2021 do 16.4.2024 |
Adresa | Marie Podvalové 939/13, 19600 Praha |
předseda představenstva | Aleš Kotásek |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 do 10.6.2022 |
Adresa | gen. Píky 299/10, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ing. Lenka Laníková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2021 do 29.12.2021 |
Adresa | Vojtěcha Martínka 1994, 73801 Frýdek-Místek |
Předseda představenstva | Ing. Lenka Laníková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 13.4.2021 |
Adresa | Vojtěcha Martínka 1994, 73801 Frýdek-Místek |
Člen představenstva | Mgr., Bc. Petr Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 13.4.2021 |
Adresa | Karvinská 1274/39, 73601 Havířov |
IČO (identifikační číslo): | 09760351 |
---|---|
Jméno: | Senatorium Vestec a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ke Školce 700, Vestec 25250 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Karel Dostalík MBA |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Látalová |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Kotásek |
IČO: | 09760351 |
---|---|
Firma: | Senatorium Vestec a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Vestec |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 2021 |
Sídlo: | Ke Školce 700, Vestec 25250 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti |