SELMA Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SELMA Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" (45197024) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slepá 1096/5, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1992 SELMA Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SELMA Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SELMA Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3045 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45197024 | |
Jméno: | SELMA Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.1992 |
Zapsána dne: | 24.3.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.9.2022, č.j. 43 Cm 110/2022-10, které nabylo právní moci dne 11.10.2022, byla likvidátorem společnosti jmenována JUDr. Kateřina Danielová. | 21.10.2022 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.4.2013, č.j. 29Cm 83/2012-9, které nabylo právní moci dne 3.7.2013, byla společnost zrušena s likvidací a jmenováni likvidátoři. | 24.3.2014 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.4.2013, č.j. 29Cm 83/2012-9, které nabylo právní moci dne 3.7.2013, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 19.8.2013 - 24.3.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 8. ledna 1992 | 24.3.1992 - 28.1.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slepá 1096/5, Ostrava 70800, Česká republika | 7.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | B. Němcové 666/7, Ostrava-Poruba 70800, Česká republika | 10.10.2002 - 8.5.2003 |
Adresa: | Boženy Němcové 666, Ostrava-Poruba , Česká republika | 24.3.1992 - 10.10.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.2.2012 - 7.4.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.3.1992 - 2.2.2012 |
hostinská činnost bez ubytování | 24.3.1992 - 7.4.2014 |
Jednatel | Ing. František Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2016 do 27.7.2022 |
Adresa | Slepá 1096/5, 70800 Ostrava |
jednatel | Ing. František Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2014 do 7.4.2016 |
Adresa | Slepá 1096/5, 70800 Ostrava |
jednatel | Ing. František Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2002 do 26.3.2014 |
Adresa | Slepá 1096/5, 70800 Ostrava-Poruba |
jednatel | Ing. Ludvík Mikuláštík |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2013 do 21.1.2014 |
Adresa | Náměstí Boženy Němcové 666/7, 70800 Ostrava |
jednatel | Ing. Ludvík Mikuláštík |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2002 do 21.8.2013 |
Adresa | nám. B. Němcové 666/7, 70800 Ostrava-Poruba |
jednatel | Ing. František Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1992 do 10.10.2002 |
Adresa | Porubská 549, Ostrava-Poruba |
jednatel | Ing. Ludvík Mikuláštík |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1992 do 10.10.2002 |
Adresa | Boženy Němcové 666, Ostrava-Poruba |
jednatel | Ing. Bedřich Lipina CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1992 do 28.1.1997 |
Adresa | Zelená 55, Ostrava 1 |
jednatel | Dr. Ladislav Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1992 do 28.2.1994 |
Adresa | Resslova 1077, Ostrava-Poruba |
IČO: | 45197024 |
---|---|
Firma: | SELMA Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 3. 1992 |
Sídlo: | Slepá 1096/5, Ostrava 70800 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |