SELGEN, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SELGEN, a. s. (47116099) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jankovcova 24/18, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. SELGEN, a. s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SELGEN, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SELGEN, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1828 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47116099 | |
Jméno: | SELGEN, a. s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.1.1993 |
Zapsána dne: | 1.1.1993 | |
Počet členů statutárního orgánu: 7 | 4.8.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 4.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.8.2014 | |
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Selgen - - Oseva Praha. | 1.1.1993 | |
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoní- ku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. | 1.1.1993 | |
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 09.11.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. | 1.1.1993 |
Základní kapitál | 114 982 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.1.1994 | |
Základní kapitál | 96 238 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.1993 - 11.1.1994 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na majitele | 1 000 Kč | 114 982 | 29.11.2002 |
zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 5 749 | 25.10.1994 - 29.11.2002 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 109 233 | 11.1.1994 - 29.11.2002 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 5 749 | 11.1.1994 - 25.10.1994 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 96 238 | 1.1.1993 - 11.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jankovcova 24/18, Praha 17000, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jankovcova 24/18, Praha 17000, Česká republika | 1.1.1993 - 5.12.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin | 27.7.2004 |
ubytovací služby | 29.8.2002 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 27.1.1998 |
poradenská činnost v oboru zemědělství | 27.1.1998 |
udržovací šlechtění vlastních odrůd i odrůd jiných firem (ozimá řepka a jiné) a výroba základního osiva | 28.6.1995 |
prodej osiv na tuzemském a zahraničním trhu | 28.6.1995 |
udržovací šlechtění vlastních odrůd i odrůd jiných závodů (ozimá řepka) a výroba základního osiva ve stupni s1 - s2, | 1.1.1993 - 28.6.1995 |
prodej nejvyšších stupňů osiv do dalšího množení semenářským podnikům, | 1.1.1993 - 28.6.1995 |
šlechtění nových odrůd obilovin, luskovin, jetelovin nebo jiných plodin pro domácí i zahraniční trh, | 1.1.1993 |
podle potřeby a možností řešení výzkumných úkolů, souvisejících se šlechtitelským programem, | 1.1.1993 |
zemědělská výroba, zaměřená zejména na množení nejvyšších stupňů osiv, udržení půdní úrodnosti a vyrovnanosti, | 1.1.1993 |
výroba a prodej školkařských výpěstků ovocných a okrasných dřevin a okrasných rostlin z vlastní produkce | 1.1.1993 |
předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
místopředseda představenstva | Dr. Ing. Ivo Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Gorkého 2608/59, 76701 Kroměříž |
člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | 136, 33036 Pernarec |
člen představenstva | Bc. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Na Kněžině 41, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen představenstva | Ing. Milan Skládaný |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | 90, 66451 Ponětovice |
člen představenstva | Helena Kermesová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | Pod Ateliéry 1071/5, 15200 Praha |
člen představenstva | Ing. Andrea Šlajsová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2024 |
Adresa | U Hvízdala 1866/26, 37011 České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Andrea Šlajsová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 do 2.8.2024 |
Adresa | U Hvízdala 1866/26, 37011 České Budějovice |
člen představenstva | Helena Kermesová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2022 do 2.8.2024 |
Adresa | Pod Ateliéry 1071/5, 15200 Praha |
člen představenstva | Ing. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | 16, 51801 Dobruška |
člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | 136, 33036 Pernarec |
člen představenstva | Ing. Milan Skládaný |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | 90, 66451 Ponětovice |
Místopředseda představenstva | Dr. Ing. Ivo Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | Gorkého 2608/59, 76701 Kroměříž |
předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 2.8.2024 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
člen představenstva | Ing. Václav Benada |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 27.4.2022 |
Adresa | 96, 38716 Volenice |
člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 8.2.2022 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
místopředseda představenstva | Dr.Ing. Ivo Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 20.8.2019 |
Adresa | Gorkého 2608/59, 76701 Kroměříž |
člen představenstva | Ing. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | 16, 51801 Dobruška |
člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | 136, 33036 Pernarec |
člen představenstva | Ing. Václav Benada |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | 96, 38716 Volenice |
člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
člen představenstva | Ing. Milan Skládaný |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2016 do 20.8.2019 |
Adresa | 90, 66451 Ponětovice |
člen představenstva | Ing. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 24.10.2016 |
Adresa | 16, 51801 Dobruška |
člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 24.10.2016 |
Adresa | 136, 33036 Pernarec |
člen představenstva | Ing. Václav Benada |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 24.10.2016 |
Adresa | 96, 38716 Volenice |
předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 24.10.2016 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 24.10.2016 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Ing. Milan Skládaný |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 24.10.2016 |
Adresa | 90, 66451 Ponětovice |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Grůza |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 25.7.2015 |
Adresa | Kuldova 759/11, 61500 Brno |
člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 4.8.2014 |
Adresa | Koterovská náves 2/2, 32600 Plzeň |
člen představenstva | Ing. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 4.8.2014 |
Adresa | Bezručova 16, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 4.8.2014 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Grůza |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 4.8.2014 |
Adresa | Kuldova 759/11, 61500 Brno |
člen představenstva | Ing. Václav Benada |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 4.8.2014 |
Adresa | 96, 38716 Volenice |
člen představenstva | Ing. Milan Skládaný |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2014 do 4.8.2014 |
Adresa | 90, 66451 Ponětovice |
člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 4.8.2014 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 29.5.2014 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
člen | Michal Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2013 do 7.4.2014 |
Adresa | Lesní 47/13, 63400 Brno |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 29.7.2013 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1425/17, 50012 Hradec Králové |
člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | 2, 33152 Dolní Bělá |
člen představenstva | Ing. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | 16, 51801 Dobruška |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1425/17, 50012 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Václav Benada |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | 96, 38716 Volenice |
předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Grůza |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2008 do 26.7.2011 |
Adresa | Kuldova 759/11, 61500 Brno |
Člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 17.7.2008 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
Člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 17.7.2008 |
Adresa | 2, 33152 Dolní Bělá |
Člen představenstva | Ing. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 17.7.2008 |
Adresa | 16, 51801 Dobruška |
Člen představenstva | Ing. Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 17.7.2008 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1425/17, 50012 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 17.7.2008 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
Člen představenstva | Ing. Václav Benada |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 17.7.2008 |
Adresa | 96, 38716 Volenice |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Grůza |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2006 do 17.7.2008 |
Adresa | Kuldova 759/11, 61500 Brno |
Místopředseda představenstva | Ing. Ladislav Rosenberg CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 10.11.2006 |
Adresa | Ke Splavu 121, 78813 Vikýřovice |
Člen představenstva | Ing. Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2004 do 27.7.2005 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1425/17, 50012 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Ing. Ladislav Rosenberg CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 27.7.2005 |
Adresa | Ke Splavu 121, 78813 Vikýřovice |
Člen představenstva | JUDr. Jiří Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 27.7.2005 |
Adresa | Lafayettova 51/1, 77900 Olomouc |
Člen představenstva | Jaroslav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 27.7.2005 |
Adresa | 2, 33152 Dolní Bělá |
Člen představenstva | Ing. Jan Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 27.7.2005 |
Adresa | 16, 51801 Dobruška |
Předseda představenstva | Ing. František Khýn |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 27.7.2005 |
Adresa | U Vodojemu 622, 29471 Benátky nad Jizerou |
Člen představenstva | Ing. Václav Benada |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 27.7.2005 |
Adresa | 96, 38716 Volenice |
Člen představenstva | ing. Stanislav Kunc |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 27.7.2004 |
Adresa | Čechova 759, 53821 Slatiňany |
člen představenstva | Ing. Milan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 29.8.2002 |
Adresa | Záměstí 149, 56501 Choceň |
předseda představenstva | Ing. Václav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2000 do 29.8.2002 |
Adresa | Zámecká 1/6, 66441 Troubsko |
člen představenstva | Ing. Milan Foltýn |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2000 do 29.8.2002 |
Adresa | Moravská 3956/24, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Ing. Vojtěch Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1999 do 29.8.2002 |
Adresa | Spitznerova 3726/7, 79601 Prostějov |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Faltýnek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 29.8.2002 |
Adresa | Winklerova 2259/23, 79601 Prostějov |
člen představenstva | Ing. Vlastimil Budík |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.1999 do 2.10.2000 |
Adresa | U Dráhy 166/12, 66449 Ostopovice |
předseda představenstva | Ing. Jaroslav Skopal |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 2.10.2000 |
Adresa | 165, 79809 Vřesovice |
člen představenstva | Ing. Jiří Král |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 29.9.1999 |
Adresa | Veronské nám. 337, 10900 Praha |
člen představenstva | ing. Miloš Haniš, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 29.9.1999 |
Adresa | Chmelická 580, 19016 Praha 9 |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.1996 do 21.5.1997 |
Adresa | Záměstí 149, 56501 Choceň |
člen představenstva | Ing. Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.1996 do 21.5.1997 |
Adresa | Zavadilova 1541/9, 16000 Praha |
člen představenstva | Ing. Jaroslav Skopal |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.1996 do 21.5.1997 |
Adresa | 165, 79809 Vřesovice |
člen představenstva | Ing. Ivan Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 21.5.1997 |
Adresa | Studnická 2115/53, 19300 Praha 9 |
předseda představenstva | Ing. Miloš Haniš, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 21.5.1997 |
Adresa | Chmelická 580, 19016 Praha 9 |
člen představenstva | Harvey Martin Schuster,CFA, |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1996 do 2.9.1996 |
Adresa | Blatnická 14/3, 15521 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslava Grammetbauerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1996 do 2.9.1996 |
Adresa | Přistoupimská 394/12, 10800 Praha |
člen představenstva | Vladimír Baran |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 2.9.1996 |
Adresa | Bolzanova 1707/6, 30100 Plzeň |
místopředseda představenstva | JUDr. František Fridrich |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1996 do 4.4.1996 |
Adresa | Mimoňská 642/6, 19000 Praha |
člen představenstva | Ing. Jaroslava Grammetbauerová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 4.4.1996 |
Adresa | Přistoupimská 394/12, 10800 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Alena Knappová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1995 do 25.1.1996 |
Adresa | Na Kavčí skále , Říčany |
předseda představenstva | ing. Blanka Metelková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1994 do 28.6.1995 |
Adresa | Na Příčce 2822, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
místopředseda představenstva | ing. Josef Čapek, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1994 do 28.6.1995 |
Adresa | 4, 33036 Pernarec |
člen představenstva | Ing. Miroslav Pacák |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 28.6.1995 |
Adresa | Nové Město , Chlumec nad Cidlinou |
člen představenstva | Ing. Josef Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 25.10.1994 |
Adresa | 140, 33036 Pernarec |
člen představenstva | Ing. Blanka Metelková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1993 do 25.10.1994 |
Adresa | Jihlavská 424/38, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 47116099 |
---|---|
Jméno: | SELGEN, a. s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jankovcova 24/18, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2012 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. František Khýn |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Skládaný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivo Sedláček |
Člen statutárního orgánu: | Helena Kermesová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Andrea Šlajsová |
Člen statutárního orgánu: | Jan Pařízek |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Hájek |
IČO: | 47116099 |
---|---|
Firma: | SELGEN, a. s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1993 |
Sídlo: | Jankovcova 24/18, Praha 17000 |
---|
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen |
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých |
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní ubytování |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |