SELCON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SELCON s.r.o. (27158985) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Thámova 402/4, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 2004 a je stále aktivní. SELCON s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SELCON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SELCON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 100776 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27158985 | |
Jméno: | SELCON s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.6.2004 |
Zapsána dne: | 14.6.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Thámova 402/4, Praha 8 18600, Česká republika | 14.6.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu | 14.6.2004 |
zprostředkování služeb | 14.6.2004 |
specializovaný maloobchod | 14.6.2004 |
dokončovací stavební práce | 14.6.2004 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 14.6.2004 |
realitní činnost | 14.6.2004 |
správa a údržba nemovitostí | 14.6.2004 |
ubytovací služby | 14.6.2004 |
reklamní činnost a marketing | 14.6.2004 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 14.6.2004 |
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti | 14.6.2004 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 14.6.2004 |
výuka jazyků | 14.6.2004 |
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě | 14.6.2004 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 14.6.2004 |
jednatel | Ing. Stanislava Šelderová |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2004 |
Adresa | Vančurova 743, Mladá Boleslav III |
jednatel | Mgr. Ing. Jan Šelder |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 |
Adresa | Thámova 402/4, 18600 Praha |
jednatel | Mgr. Ing. Jan Šelder |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2013 do 24.8.2016 |
Adresa | Pujmanové 886/17, 14000 Praha |
jednatel | Mgr. Ing. Jan Šelder |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2004 do 13.12.2013 |
Adresa | Pujmanové 886/17, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27158985 |
---|---|
Jméno: | SELCON s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 6. 2004 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Thámova 402/4, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr.Ing. Jan Šelder |
---|
IČO: | 27158985 |
---|---|
Firma: | SELCON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 6. 2004 |
Sídlo: | Thámova 402/4, Praha 18600 |
---|
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ostatní ubytování |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |