SEKOM HS spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEKOM HS spol. s r.o. (25039849) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 1998 a je stále aktivní. SEKOM HS spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SEKOM HS spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEKOM HS spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 31. 7. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25039849 | |
Jméno: | SEKOM HS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.7.1998 |
Zapsána dne: | 31.7.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.7.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
topenářství | 31.7.1998 |
vodoinstalatérství | 31.7.1998 |
pronájem a provoz nemovitostí | 31.7.1998 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 31.7.1998 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 31.7.1998 |
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí | 31.7.1998 |
technicko-ekonomické práce stavebního charakteru (kromě činností vyjm. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání) | 31.7.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání) | 31.7.1998 |
Jednatel | Božena Hégrová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.1998 |
Adresa | České mládeže 138/90, 46008 Liberec 6 |
Jednatel | Zdeněk Severa |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.1998 |
Adresa | Břetislavova 287/26, 46012 Liberec 12 |
Jednatel | Zdeněk Severa |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.1998 do 31.7.1998 |
Adresa | Břtislavova 287/26, 46012 Liberec 12 |
IČO (identifikační číslo): | 25039849 |
---|---|
Jméno: | SEKOM HS spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 7. 1998 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Žitavská 135/52, Liberec 46001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 25. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 25. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 18. 12. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Božena Hégrová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Severa |
IČO: | 25039849 |
---|---|
Firma: | SEKOM HS spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 7. 1998 |
Sídlo: | , Liberec |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Ostatní stavební instalace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |