SEKL v.o.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEKL v.o.s., v likvidaci (48173878) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Krausova 295, 54932 Velké Poříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 1993 a je stále aktivní. SEKL v.o.s., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SEKL v.o.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEKL v.o.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 26. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3511 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48173878 | |
Jméno: | SEKL v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 26.1.1993 |
Zapsána dne: | 26.1.1993 | |
Dohodou společníků ze dne 29. února 2016, byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1. března 2016, a tímto dnem společnost vstoupila do likvidace. | 29.2.2016 | |
Údaje o zřízení: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 21.1.1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 26.1.1993 - 3.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krausova 295, Velké Poříčí 54932, Česká republika | 29.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 295, Velké Poříčí 54932, Česká republika | 26.1.1993 - 3.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej | 26.1.1993 |
Jednatel | Petr Seifert |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2020 |
Adresa | Hladíkova 789/2, 67401 Třebíč |
Jednatel | Arnošt Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 |
Adresa | Krausova 295, 54932 Velké Poříčí |
Jednatel | Petr Seifert |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 31.7.2020 |
Adresa | Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč |
Jednatel | Arnošt Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2014 do 29.2.2016 |
Adresa | Krausova 295, 54932 Velké Poříčí |
Jednatel | Petr Seifert |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2014 do 29.2.2016 |
Adresa | Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč |
Jednatel | Petr Seifert |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.1993 do 3.2.2014 |
Adresa | Pražská 258, 54701 Náchod |
Jednatel | Arnošt Klíma |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.1993 do 3.2.2014 |
Adresa | Kladská 1513, 54701 Náchod |
IČO (identifikační číslo): | 48173878 |
---|---|
Jméno: | SEKL v.o.s., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Krausova 295, Velké Poříčí 54932 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Arnošt Klíma |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Seifert |
IČO: | 48173878 |
---|---|
Firma: | SEKL v.o.s., v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Velké Poříčí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 1. 1993 |
Sídlo: | Krausova 295, Velké Poříčí 54932 |
---|
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n. |