SEGANOREN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEGANOREN a.s. (28521731) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vinohradská 343/6, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 1. 2009 a je stále aktivní. SEGANOREN a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SEGANOREN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEGANOREN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15030 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28521731 | |
Jméno: | SEGANOREN a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 26.1.2009 |
Zapsána dne: | 26.1.2009 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.1.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 17.7.2009 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 26.1.2009 - 17.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinohradská 343/6, Praha 12000, Česká republika | 16.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | U Dívčích hradů 2057/4, Praha 5 15000, Česká republika | 4.10.2010 - 16.1.2018 |
Adresa: | Plaská 622/3, Praha 5 15000, Česká republika | 26.1.2009 - 4.10.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.1.2009 |
předseda správní rady | Alžběta Vojtková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2018 |
Adresa | Zahradní 147, 25075 Nový Vestec |
statutární ředitel | Alžběta Vojtková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | Zahradní 147, 25075 Nový Vestec |
předseda správní rady | Ing. Petr Veselský |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2015 do 16.1.2018 |
Adresa | Vřesová 675/3, 18100 Praha |
statutární ředitel | Ing. Petr Veselský |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2015 do 16.1.2018 |
Adresa | Vřesová 675/3, 18100 Praha |
předseda představenstva | Ing. Petr Veselský |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2009 do 1.1.2015 |
Adresa | Vřesová 3/675, 18100 Praha 8 |
člen představenstva | Ing. Vendulka Strnadová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2009 do 1.1.2015 |
Adresa | Sokolovská 246/905, 19000 Praha 9 |
člen představenstva | Eva Studničková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2009 do 1.1.2015 |
Adresa | Pražská 48/33, 41801 Bílina |
člen | Jana Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2009 do 26.6.2009 |
Adresa | 214, 37826 Lodhéřov |
předseda představenstva | Ing. Petr Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2009 do 26.6.2009 |
Adresa | Vřesová 3/675, 18100 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 28521731 |
---|---|
Jméno: | SEGANOREN a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 1. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vinohradská 343/6, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Alžběta Vojtková |
---|
IČO: | 28521731 |
---|---|
Firma: | SEGANOREN a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 1. 2009 |
Sídlo: | Vinohradská 343/6, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |