SEDCER s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SEDCER s.r.o. (25003763) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hálkova 1231, 46401 Frýdlant. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 5. 1996 a je stále aktivní. SEDCER s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SEDCER s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SEDCER s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 5. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10806 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25003763 | |
Jméno: | SEDCER s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.5.1996 |
Zapsána dne: | 24.5.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 21.8.2014 - 25.5.2015 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.5.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hálkova 1231, Frýdlant , Česká republika | 24.5.1996 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 25.5.2015 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 25.5.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.5.2015 |
zednictví | 24.5.1996 |
jednatel | Ladislav Severýn |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2014 |
Adresa | Hálkova 1231, 46401 Frýdlant |
Jednatel | Ladislav Severýn |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2016 |
Adresa | Hálkova 1231, 46401 Frýdlant |
Jednatel | Ladislav Severýn |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1996 do 10.2.2016 |
Adresa | Hálkova 1231, Frýdlant |
IČO (identifikační číslo): | 25003763 |
---|---|
Jméno: | SEDCER s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 5. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Hálkova 1231, Frýdlant 46401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2015 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2015 |
Přerušeno od | 1. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2015 |
Přerušeno od | 1. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 5. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Severýn |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Severýn |
IČO: | 25003763 |
---|---|
Firma: | SEDCER s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Frýdlant |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 5. 1996 |
Sídlo: | Hálkova 1231, Frýdlant 46401 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |