SECOMSYS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SECOMSYS s.r.o. (27274519) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Žižkova 589/250, 40004 Trmice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 7. 2005 SECOMSYS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SECOMSYS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SECOMSYS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27274519 | |
Jméno: | SECOMSYS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.7.2005 |
Zapsána dne: | 18.7.2005 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 28.4.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.4.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žižkova 589/250, Trmice 40004, Česká republika | 4.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Kramoly 1574/39, Ústí nad Labem 40003, Česká republika | 18.7.2005 - 29.12.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.4.2014 |
velkoobchod | 18.7.2005 - 28.4.2014 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 18.7.2005 - 28.4.2014 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 18.7.2005 - 28.4.2014 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 18.7.2005 - 28.4.2014 |
příprava a vypracování technických návrhů | 18.7.2005 - 28.4.2014 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 18.7.2005 - 28.4.2014 |
Jednatel | Ing. Miroslav Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 |
Adresa | Slunečná 2035/11, 25101 Říčany |
Jednatel | Ing. Vladimír Jiša |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2014 |
Adresa | Souběžná 163, 53821 Slatiňany |
Jednatel | Eva Složilová |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2013 do 28.4.2014 |
Adresa | Vlčí Hora 990, 53701 Chrudim |
Jednatel | Ing. Miroslav Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 30.5.2013 |
Adresa | Slunečná 2035, 25101 Říčany u Prahy |
Jednatel | Petr Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 22.5.2009 |
Adresa | Rubensova 275/12, 40003 Ústí nad Labem |
Jednatel | Ondřej Kuba |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2005 do 6.12.2007 |
Adresa | , Řehlovice, Brozánky 28, okr. Ústí n.L. |
Jednatel | Petr Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2005 do 7.4.2006 |
Adresa | Rubensova 275/12, Ústí nad Labem |
Jednatel | Jiří Šálek |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2005 do 7.4.2006 |
Adresa | , Lukavec 107, okr. Litoměřice |
IČO: | 27274519 |
---|---|
Firma: | SECOMSYS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Trmice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 7. 2005 |
Sídlo: | Žižkova 589/250, Trmice 40004 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem |
Ostatní informační činnosti j. n. |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní vzdělávání |
Ostatní vzdělávání j. n. |