Sdružení vlastníků domu ČSA 313 - 315, Hlinsko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení vlastníků domu ČSA 313 - 315, Hlinsko (64782174) je Spolek. Sídlí na adrese , Hlinsko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sdružení vlastníků domu ČSA 313 - 315, Hlinsko má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení vlastníků domu ČSA 313 - 315, Hlinsko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení vlastníků domu ČSA 313 - 315, Hlinsko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2774 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64782174 | |
Jméno: | Sdružení vlastníků domu ČSA 313 - 315, Hlinsko | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Hlinsko, ČSA 313 - 315 , | 1.1.2014 |
---|
člen představenstva | Lukáš Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2023 |
Adresa | Československé armády 314, 53901 Hlinsko |
předseda představenstva | Danuše Homoláčová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Československé armády 315, 53901 Hlinsko |
místopředseda představenstva | Marta Králová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Československé armády 313, 53901 Hlinsko |
člen představenstva | Zdeňka Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Československé armády 315, 53901 Hlinsko |
člen představenstva | Zdeněk Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Československé armády 313, 53901 Hlinsko |
člen představenstva | Alena Hrušová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Československé armády 314, 53901 Hlinsko |
člen představenstva | Dominik Moučka |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | Československé armády 313, 53901 Hlinsko |
člen představenstva | Dominik Moučka |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 do 22.5.2024 |
Adresa | 169, 53971 Holetín |
člen představenstva | Lukáš Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 do 24.3.2023 |
Adresa | 23, 58001 Havlíčkův Brod |
IČO: | 64782174 |
---|---|
Firma: | Sdružení vlastníků domu ČSA 313 - 315, Hlinsko |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Hlinsko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 1. 1996 |
Sídlo: | , Hlinsko |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |