Sdružení "Rybník" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení "Rybník" (66741106) je Spolek. Sídlí na adrese Palackého 1198/14, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sdružení "Rybník" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení "Rybník" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení "Rybník" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3708 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66741106 | |
Jméno: | Sdružení "Rybník" | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 1198/14, Olomouc 77900, Česká republika | 4.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Mendelova 186/9, Nový Jičín 74101, Česká republika | 3.4.2023 - 4.5.2023 |
Adresa: | Hoblíkova 491/2, Nový Jičín 74101, Česká republika | 1.1.2014 - 3.4.2023 |
Předseda | Petr Malík |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2023 |
Adresa | 36, 79344 Tvrdkov |
Člen výboru | Vojtěch Orel |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2023 do 4.5.2023 |
Adresa | Mendelova 186/9, 74101 Nový Jičín |
Člen výboru | Daniel Bubík |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2023 do 4.5.2023 |
Adresa | Dlouhá 1967/22, 74101 Nový Jičín |
IČO: | 66741106 |
---|---|
Firma: | Sdružení "Rybník" |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 6. 1997 |
Sídlo: | Mendelova 186/9, Nový Jičín 74101 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |