Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek z.s. (01903403) je Spolek. Sídlí na adrese U Sýpek 1462/2, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2998 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01903403 | |
Jméno: | Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Sýpek 1462/2, Kroměříž 76701, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místopředseda | Ing. MSc. Renata Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2022 |
Adresa | 162, 76701 Lutopecny |
Místopředseda | Alena Konečná |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Lutopecká 1393/16, 76701 Kroměříž |
Předseda | Veronika Manová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2023 |
Adresa | Broskvová 4129/20, 76701 Kroměříž |
Místopředseda | Marie Pavlik |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2022 do 27.9.2023 |
Adresa | Obvodová 4430/15, 76701 Kroměříž |
Předseda | Eva Diblíková DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2018 do 27.9.2023 |
Adresa | 61, 76831 Zlobice |
Místopředseda | Ing. MSc. Renata Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 12.11.2022 |
Adresa | Kojetínská 3367/117, 76701 Kroměříž |
Místopředseda | Marie Bereczová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 do 11.3.2022 |
Adresa | Hulínská 1812/16, 76701 Kroměříž |
Místopředseda | Jiřina Navrátilová Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2020 do 9.7.2021 |
Adresa | 157, 75101 Oplocany |
Místopředseda | Ing. MSc. Renata Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2018 do 27.11.2020 |
Adresa | Profesora Vojtěcha Tučka 3454/18, 76701 Kroměříž |
Místopředseda | Jiřina Navrátilová Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2018 do 12.1.2020 |
Adresa | Sladovní 1309, 75201 Kojetín |
IČO: | 01903403 |
---|---|
Firma: | Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 12. 1992 |
Sídlo: | U Sýpek 1462/2, Kroměříž 76701 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |