Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s. (03310434) je Spolek. Sídlí na adrese 110, 74265 Rybí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 2014 Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 8. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13793 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03310434 | |
Jméno: | Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 19.8.2014 |
Zapsána dne: | 19.8.2014 | |
Systém orgánů: Kolektivní (Statutární orgán - výbor) | 19.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 19.8.2014 - 2.10.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 110, Rybí 74265, Česká republika | 19.8.2014 |
---|
člen výboru | Markéta Žingorová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 |
Adresa | 389, 74265 Rybí |
člen výboru | Gabriela Havrlantová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 |
Adresa | 176, 74265 Rybí |
člen výboru | Lucie Bajerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | 172, 74265 Rybí |
Člen výboru | Pavlína Havrlantová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 |
Adresa | 401, 74265 Rybí |
Člen výboru | Jana Pístecká |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2018 |
Adresa | 358, 74265 Rybí |
člen výboru | Gabriela Havrlantová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 2.10.2018 |
Adresa | 176, 74265 Rybí |
člen výboru | Markéta Žingorová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 2.10.2018 |
Adresa | 389, 74265 Rybí |
člen výboru | Lucie Bajerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 do 2.10.2018 |
Adresa | 172, 74265 Rybí |
člen výboru | Lucie Bajerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 3.12.2016 |
Adresa | 248, 74265 Rybí |
IČO: | 03310434 |
---|---|
Firma: | Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Rybí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 8. 2014 |
Sídlo: | 110, Rybí 74265 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |