Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, z.s. (69411506) je Spolek. Sídlí na adrese Husova 445, 44101 Podbořany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1213 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69411506 | |
Jméno: | Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Husova 445, Podbořany 44101, Česká republika | 30.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Podbořany , | 1.1.2014 - 30.12.2015 |
místopředseda | Markéta Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 |
Adresa | Sídliště Míru 790, 44101 Podbořany |
pokladník | Radka Fišerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2022 |
Adresa | Masarykovo náměstí 21, 44101 Podbořany |
předseda | Mgr. Lenka Kocíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | 5. května 500, 44101 Podbořany |
předseda | Mgr. Lenka Mohlová |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2022 do 12.6.2024 |
Adresa | 5. května 500, 44101 Podbořany |
předseda | Mgr. Lenka Mohlová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 do 9.11.2022 |
Adresa | 125, 44101 Podbořany |
pokladník | Radka Fišerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2020 do 11.5.2022 |
Adresa | Lipová 63, 43988 Blšany |
Pokladník | Jitka Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 21.11.2020 |
Adresa | Vroutecká 583, 44101 Podbořany |
Místopředseda | Eliška Salingerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 21.11.2020 |
Adresa | Mariánská ulice 975, 44101 Podbořany |
Předseda | Mgr. Lenka Mohlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2015 do 21.11.2020 |
Adresa | 125, 44101 Podbořany |
IČO: | 69411506 |
---|---|
Firma: | Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Podbořany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 12. 1992 |
Sídlo: | Husova 445, Podbořany 44101 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |