Sdružení Petrov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení Petrov, z.s. (48515221) je Spolek. Sídlí na adrese Petrov 271/6, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Sdružení Petrov, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení Petrov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení Petrov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4212 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48515221 | |
Jméno: | Sdružení Petrov, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petrov 271/6, Brno 60200, Česká republika | 10.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Petrov 272/5, Brno 60200, Česká republika | 1.1.2014 - 10.3.2020 |
předseda | Mgr. Jan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2023 |
Adresa | 264, 59453 Osová Bítýška |
předseda | Mgr. Pavel Šenkyřík |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2022 do 5.9.2023 |
Adresa | 172, 66405 Velatice |
předseda | Mgr. Roman Kubín |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2016 do 22.9.2022 |
Adresa | 17, 56903 Rozhraní |
IČO (identifikační číslo): | 48515221 |
---|---|
Jméno: | Sdružení Petrov, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 13. 9. 1993 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Petrov 271/6, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 1. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Roman Kubín |
---|
IČO: | 48515221 |
---|---|
Firma: | Sdružení Petrov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 9. 1993 |
Sídlo: | Petrov 271/6, Brno 60200 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |