Sdružení občanů, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení občanů, z.s. (22852913) je Spolek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sdružení občanů, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení občanů, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení občanů, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 15130 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22852913 | |
Jméno: | Sdružení občanů, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 69, Puklice 58831, Česká republika | 4.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Demlova 3605/25, Jihlava 58601, Česká republika | 1.1.2014 - 4.9.2024 |
rada spolku | Olga Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2024 |
Adresa | 69, 58831 Puklice |
rada spolku | Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2024 |
Adresa | 69, 58831 Puklice |
Člen výboru | Markéta Fous |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2022 |
Adresa | 62, 58831 Puklice |
člen výboru | Soňa Baueršímová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 4.9.2024 |
Adresa | Kpt. Jaroše 3708/8, 58601 Jihlava |
člen výboru | Marta Vencovská |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 4.9.2024 |
Adresa | 131, 58257 Lípa |
Člen výboru | Markéta Fous |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 do 24.8.2022 |
Adresa | Demlova 3605/25, 58601 Jihlava |
IČO: | 22852913 |
---|---|
Firma: | Sdružení občanů, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 10. 2010 |
Sídlo: | Demlova 3605/25, Jihlava 58601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |