Sdružení občanů Heřman 8 z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení občanů Heřman 8 z.s. (61380423) je Spolek. Sídlí na adrese Heřmanova 1088/8, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sdružení občanů Heřman 8 z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení občanů Heřman 8 z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení občanů Heřman 8 z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5876 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61380423 | |
Jméno: | Sdružení občanů Heřman 8 z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 12.8.2014 - 19.1.2016 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 12.8.2014 - 19.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Heřmanova 1088/8, Praha 17000, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda výboru | Ivan Stuchlý |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | Heřmanova 1088/8, 17000 Praha |
člen výboru | Vladimír Helebrant |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | Heřmanova 1088/8, 17000 Praha |
člen výboru | Ondřej Kunc |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Heřmanova 1088/8, 17000 Praha |
člen výboru | Miloš Kravciv |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 do 11.9.2024 |
Adresa | Patočkova 698/14, 16900 Praha |
člen výboru | Mgr. Miloš Kravciv |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 22.12.2022 |
Adresa | Patočkova 698/14, 16900 Praha |
člen výboru | RNDr. Vladimír Helebrant |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 22.12.2022 |
Adresa | Heřmanova 1088/8, 17000 Praha |
předseda výboru | Ing.arch. Ivan Stuchlý CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 22.12.2022 |
Adresa | Heřmanova 1088/8, 17000 Praha |
člen výboru | Mgr. Miloš Kravciv |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2016 do 22.3.2019 |
Adresa | Heřmanova 1088/8, 17000 Praha |
předseda | Ing. Jaroslav Mrkvička |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 19.1.2016 |
Adresa | Heřmanova 1088/8, 17000 Praha |
IČO: | 61380423 |
---|---|
Firma: | Sdružení občanů Heřman 8 z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 3. 1994 |
Sídlo: | Heřmanova 1088/8, Praha 17000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |