Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. (08788731) je Spolek. Sídlí na adrese Na strži 2102/61a, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2019 Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 72907 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08788731 | |
Jméno: | Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 20.12.2019 |
Zapsána dne: | 20.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na strži 2102/61a, Praha 14000, Česká republika | 20.12.2019 |
---|
člen představenstva | PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | Helfertova 504/3, 61300 Brno |
člen představenstva | Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | Nad obcí II 2074/74, 14000 Praha |
člen představenstva | Ing. Michaela Studená, MHA |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 |
Adresa | Šípková 513/36, 36007 Karlovy Vary |
Předseda představenstva | PharmDr. Michal Krejsta MBA |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 do 5.3.2024 |
Adresa | Helfertova 504/3, 61300 Brno |
Místopředseda představenstva | Mgr. Adam Janek |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2022 do 5.3.2024 |
Adresa | Nad obcí II 2074/74, 14000 Praha |
Člen představenstva | Ing. Michaela Studená |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2022 do 5.3.2024 |
Adresa | Šípková 513/36, 36007 Karlovy Vary |
Místopředseda představenstva | Mgr. Adam Janek |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 do 2.6.2022 |
Adresa | Nademlejnská 1088/18, 19800 Praha |
Člen představenstva | Ing. Michaela Studená |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 do 19.1.2022 |
Adresa | Husova 949/33, 36017 Karlovy Vary |
IČO: | 08788731 |
---|---|
Firma: | Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 12. 2019 |
Sídlo: | Na strži 2102/61a, Praha 4 14000 |
---|
Činnosti profesních organizací |