Scorpius spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Scorpius spol. s r.o. v likvidaci (62912585) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U průhonu 773/12, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 2. 1995 Scorpius spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Scorpius spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Scorpius spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35167 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62912585 | |
Jméno: | Scorpius spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.2.1995 |
Zapsána dne: | 8.2.1995 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 850/2024-5 ze dne 9.5.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8.6.2024. | 15.8.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.2.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U průhonu 773/12, Praha 17000, Česká republika | 5.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | U průhonu 773/12, Praha 17000, Česká republika | 11.2.2002 - 5.8.2024 |
Adresa: | Minská 1002/1, Praha 10100, Česká republika | 8.2.1995 - 11.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží, které je uvedeno v příl. 2-3 zák. č. 455/91 Sb., a tímto zák. vyloučeného. | 8.2.1995 |
Jednatel | JUDr. František Blažej |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 |
Adresa | Šimáčkova 906/21, 17000 Praha |
Jednatel | JUDr. František Blažej |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2013 do 24.7.2014 |
Adresa | Klíčanská 1784/40, 18200 Praha |
Jednatel | JUDr. František Blažej |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2002 do 30.8.2013 |
Adresa | Klíčanská 1784/40, 18200 Praha |
Jednatel | Jiřina Ambrožová |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.1995 do 21.1.2002 |
Adresa | Stallichová , Praha 4 |
IČO: | 62912585 |
---|---|
Firma: | Scorpius spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 2. 1995 |
Sídlo: | U průhonu 773/12, Praha 17000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |