SCHRAMA, společnost s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SCHRAMA, společnost s r.o. (15044980) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 5. května 725, 51251 Lomnice nad Popelkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 1991 a je stále aktivní. SCHRAMA, společnost s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SCHRAMA, společnost s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SCHRAMA, společnost s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 17. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1283 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15044980 | |
Jméno: | SCHRAMA, společnost s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.12.1991 |
Zapsána dne: | 17.12.1991 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 11. prosince 1991 podle ust. § 106/n zák. č. 103/90 Sb. | 17.12.1991 |
Základní kapitál | 542 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.7.1993 | |
Základní kapitál | 542 985 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5. května 725, Lomnice nad Popelkou 51251, Česká republika | 9.2.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zámečnictví, nástrojářství | 9.2.2015 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 9.2.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.2.2015 |
vodoinstalatérství, topenářství | 4.10.2002 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 4.10.2002 - 9.2.2015 |
specializovaný maloobchod | 4.10.2002 - 9.2.2015 |
velkoobchod | 4.10.2002 - 9.2.2015 |
opravy pracovních strojů | 4.10.2002 - 9.2.2015 |
zámečnictví | 4.10.2002 - 9.2.2015 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 25.8.1995 - 4.10.2002 |
agrotechnické služby | 25.8.1995 - 4.10.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné | 14.7.1993 - 4.10.2002 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 14.7.1993 - 4.10.2002 |
montáž, oprava, údržba vyhrazených el. zařízení a spotřebičů | 14.7.1993 - 4.10.2002 |
zámečnictví | 14.7.1993 - 4.10.2002 |
vodoinstalatérství včetně topenářství | 14.7.1993 - 4.10.2002 |
a) obchodní činnost - nákup a prodej, včetně zprostředkování nákupu a prodeje spotřebního zboží vyjma potravinářského | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
b) zpracování dřevního odpadu, obchod s výslednými produkty | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
c) zajištění optimalizace a automatizace tepelných soustav a zařízení | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
d) instalace a opravy včetně údržby elektrozařízení silnoproudých zařízení nízkého napětí | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
e) opravy strojů stavebních a zemědělských pro osoby fyzické a právnické | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
f) provádění prací zámečnických, včetně sváření elektrickým obloukem i plamenem | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
g) kompletace drobných textilních výrobků | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
h) zajištění projekce a montáž systému Instaplast - rozvody vody a topení v plastech | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
i) zahraničně obchodní činnost (v souladu s § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. u dovozu a vývozu dle nař. vl. č. 256/90 Sb.) | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. | 17.12.1991 - 14.7.1993 |
jednatel | Milan Máka |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2015 |
Adresa | Stará Lomnice 1063, 51251 Lomnice nad Popelkou |
jednatel | Ing. Pavel Máka |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2022 |
Adresa | K Cihelnám 1031, 51251 Lomnice nad Popelkou |
jednatel | Ing. Pavel Máka |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 do 6.1.2022 |
Adresa | Stará Lomnice 1031, 51251 Lomnice nad Popelkou |
jednatel | Ing. Pavel Máka |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2015 do 9.12.2016 |
Adresa | 11, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
jednatel | Ing. Pavel Máka |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1993 do 9.2.2015 |
Adresa | 1031, 51251 Lomnice nad Popelkou |
jednatel | Milan Máka |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1997 do 9.2.2015 |
Adresa | 1063, 51251 Lomnice nad Popelkou |
ředitel společnosti | Ing. Pavel Máka |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.1991 do 14.7.1993 |
Adresa | 1031, 51251 Lomnice nad Popelkou |
IČO (identifikační číslo): | 15044980 |
---|---|
Jméno: | SCHRAMA, společnost s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 17. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 17. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 5. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 3. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 3. 6. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 28. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 29. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 29. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 14. 8. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Máka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Máka |
IČO: | 15044980 |
---|---|
Firma: | SCHRAMA, společnost s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Lomnice nad Popelkou |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 1991 |
Sídlo: | 5. května 725, Lomnice nad Popelkou 51251 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. |
Demolice a příprava staveniště |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti zastaváren |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |