SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. v likvidaci (25504801) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1, 67922 Milonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 10. 1997 a je stále aktivní. SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 10. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28271 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25504801 | |
Jméno: | SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.10.1997 |
Zapsána dne: | 3.10.1997 | |
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 2.12.2019 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 1.1.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Milonice 67922, Česká republika | 25.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | čp.55, Lipůvka-Milonice 67922, Česká republika | 30.3.1998 - 25.2.2019 |
Adresa: | 55, Lipůvka-Miloňovice 67722, Česká republika | 3.10.1997 - 30.3.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.2.2019 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 3.10.1997 - 25.2.2019 |
realitní kancelář | 3.10.1997 - 25.2.2019 |
čištění budov | 3.10.1997 - 25.2.2019 |
jednatel | Heinz Walter Schott |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2019 |
Adresa | Moorenbrunner Str. 18 , 90475 Nürnberg |
jednatel | Heinz Walter Schott |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2005 do 25.2.2019 |
Adresa | , Nürnberg, Moorenbrunner Str. 18 |
jednatel | Monika Makasová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.1997 do 7.1.2005 |
Adresa | Otmara Kubína 1, Boskovice |
jednatel | Heinz Walter Schott Nar: 26.1.1934 |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 21.8.2001 |
Adresa | , Nürnberg, Moorenbrunner Str. 18 |
jednatel | Heins Walter Schott Nar: 26.1.1934 |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.1997 do 30.3.1998 |
Adresa | , Nürnberg, Moorenbrunner Str. 18 |
IČO (identifikační číslo): | 25504801 |
---|---|
Jméno: | SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 10. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 1, Milonice 67922 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Heinz Walter Schott |
---|
IČO: | 25504801 |
---|---|
Firma: | SCHOTT - IMMOBILIEN, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Milonice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 10. 1997 |
Sídlo: | 1, Milonice 67922 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Úklidové činnosti |