Scholé, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Scholé, z.s. (07071892) je Spolek. Sídlí na adrese 1, 34802 Bor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 2018 Scholé, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Scholé, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Scholé, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 5. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8517 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07071892 | |
Jméno: | Scholé, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 15.5.2018 |
Zapsána dne: | 15.5.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Bor 34802, Česká republika | 15.5.2018 |
---|
místopředsedkyně | Monika Šatavová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2018 |
Adresa | Veverkova 1410/8, 17000 Praha |
místopředseda | Karel Ježek |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2018 |
Adresa | Javorová 1380/11, 32600 Plzeň |
místopředseda | Robert Frouz |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2018 |
Adresa | 1, 34802 Bor |
předsedkyně | Magdalena Ulipová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2024 |
Adresa | 52, 33301 Honezovice |
předsedkyně | Magdalena Ulipová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2024 do 14.9.2024 |
Adresa | 42, 34543 Hradiště |
předsedkyně | Magdalena Ulipová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2021 do 23.1.2024 |
Adresa | Plovární 622/6, 30100 Plzeň |
předsedkyně | Magdalena Fictumová |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2018 do 5.3.2021 |
Adresa | Plovární 622/6, 30100 Plzeň |
IČO: | 07071892 |
---|---|
Firma: | Scholé, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Bor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 5. 2018 |
Sídlo: | 1, Bor 34802 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |