Schmid Logistik, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Schmid Logistik, s.r.o. (27364046) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V Lipkách 923, 26301 Dobříš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2005 a je stále aktivní. Schmid Logistik, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Schmid Logistik, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Schmid Logistik, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 7. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 108574 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27364046 | |
Jméno: | Schmid Logistik, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.2005 |
Zapsána dne: | 27.7.2005 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 16.6.2014 - 26.7.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 27.7.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V lipkách 923, Dobříš 26301, Česká republika | 27.7.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.6.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 16.6.2014 |
silniční motorová doprava nákladní | 17.10.2005 - 16.6.2014 |
technické činnosti v dopravě | 27.7.2005 - 16.6.2014 |
jednatel | Milan Exner |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2024 |
Adresa | 306, 33023 Vochov |
jednatel | Milan Exner |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 25.9.2024 |
Adresa | 90, 33011 Žilov |
jednatel | Milan Exner |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2020 do 1.3.2023 |
Adresa | 306, 33023 Vochov |
jednatel | Milan Exner |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 30.1.2020 |
Adresa | Macháčkova 802/29, 31800 Plzeň |
jednatel | Milan Exner |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Dr. Václava Kůrky 2827, 43801 Žatec |
Jednatel | Jürgen Schmid |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2014 do 26.7.2016 |
Adresa | Leonhard-Deininger Str. 26 , Neutraubling |
Jednatel | Gerhard Schmid |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 26.7.2016 |
Adresa | , Gartenweg 3, 93142 Maxhütte - Haidhof |
Jednatel | Jürgen Schmid |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2005 do 16.6.2014 |
Adresa | , Hans-Sachs Str. 41, 93073 Neutraubling |
IČO (identifikační číslo): | 27364046 |
---|---|
Jméno: | Schmid Logistik, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 2005 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | V lipkách 923, Dobříš 26301 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 9. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Exner |
---|
IČO: | 27364046 |
---|---|
Firma: | Schmid Logistik, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Dobříš |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 7. 2005 |
Sídlo: | V Lipkách 923, Dobříš 26301 |
---|
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |