SCHEBRO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SCHEBRO s.r.o. (26083639) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 4, 39701 Kestřany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2005 a je stále aktivní. SCHEBRO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SCHEBRO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SCHEBRO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 8. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12970 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26083639 | |
Jméno: | SCHEBRO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.1.2005 |
Zapsána dne: | 8.1.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 200 000 Kč | |
Platnost od - do | 8.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 4, Kestřany 39701, Česká republika | 4.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | , Písek, Lhota u Kestřan 4, PSČ 397 01 , Česká republika | 8.1.2005 - 25.10.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 8.1.2005 |
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 8.1.2005 |
Velkoobchod | 8.1.2005 |
Realitní činnost | 8.1.2005 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 8.1.2005 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 8.1.2005 |
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 8.1.2005 |
jednatel | Ing. Roman Brož |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2018 |
Adresa | Na dolinách 1276/43, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Marek Schenk |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2021 |
Adresa | 228, 75002 Stará Ves |
jednatel | Ing. Marek Schenk |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2005 do 4.5.2021 |
Adresa | Dvořákova 11, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Roman Brož |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 4.7.2018 |
Adresa | 4, 39701 Kestřany |
jednatel | Ing. Roman Brož |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2005 do 25.10.2011 |
Adresa | , Písek, Lhota u Kestřan 4, PSČ 397 01 |
IČO (identifikační číslo): | 26083639 |
---|---|
Jméno: | SCHEBRO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 1. 2005 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 4, Kestřany 39701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Schenk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Brož |
IČO: | 26083639 |
---|---|
Firma: | SCHEBRO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Kestřany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 1. 2005 |
Sídlo: | 4, Kestřany 39701 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní vzdělávání j. n. |