SC - control s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SC - control s.r.o. (25268155) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 133, 54344 Černý Důl. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 1997 a je stále aktivní. SC - control s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SC - control s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SC - control s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 4. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11477 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25268155 | |
Jméno: | SC - control s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.4.1997 |
Zapsána dne: | 15.4.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 28.7.2014 - 7.10.2022 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 29.1.1997 podle zák. č. 513/91 Sb. | 15.4.1997 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.7.2002 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.4.1997 - 9.7.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 133, Černý Důl 54344, Česká republika | 7.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 104, Vrchlabí 54301, Česká republika | 28.7.2014 - 7.10.2022 |
Adresa: | Letná 1119, Vrchlabí 54301, Česká republika | 15.4.1997 - 9.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 28.7.2014 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 28.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.7.2014 |
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů | 21.10.2003 - 28.7.2014 |
Projektování elektrických zařízení | 15.4.1997 - 28.7.2014 |
Výroba, instalace a oparyv elektrických strojů a přístrojů | 15.4.1997 - 28.7.2014 |
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 15.4.1997 - 28.7.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné | 15.4.1997 - 28.7.2014 |
Jednatel | Marcel Šteinc |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2022 |
Adresa | 134, 54344 Černý Důl |
Jednatel | Ing. Otakar Čivrný |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2022 |
Adresa | 20, 54344 Černý Důl |
Jednatel | Ing. Otakar Čivrný |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2014 do 7.10.2022 |
Adresa | Liščí kopec 1041, 54301 Vrchlabí |
Jednatel | Marcel Šteinc |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2014 do 14.9.2022 |
Adresa | Nádražní 104, 54301 Vrchlabí |
Jednatel | Marcel Šteinc |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1997 do 28.7.2014 |
Adresa | Letná 1119, Vrchlabí |
Jednatel | Ing. Otakar Čivrný |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2003 do 28.7.2014 |
Adresa | Liščí kopec 1041, 54301 Vrchlabí |
Jednatel | Ing. Otakar Čivrný |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1997 do 21.10.2003 |
Adresa | Dělnická 1036, Vrchlabí |
IČO (identifikační číslo): | 25268155 |
---|---|
Jméno: | SC - control s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 4. 1997 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Nádražní 104, Vrchlabí 54301 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 5. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Otakar Čivrný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marcel Šteinc |
IČO: | 25268155 |
---|---|
Firma: | SC - control s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Černý Důl |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 4. 1997 |
Sídlo: | 133, Černý Důl 54344 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |