SB Services, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SB Services, s.r.o. "^v likvidaci"^ (27128059) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod kaštany 183/3, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 2004 a je stále aktivní. SB Services, s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SB Services, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SB Services, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 98372 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27128059 | |
Jméno: | SB Services, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.2.2004 |
Zapsána dne: | 23.2.2004 | |
Společnost byla zrušena rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady ze dne 26.7.2012, a to ke dni 1.8.2012. Tímto dnem vstoupila do likvidace. | 13.8.2012 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.1.2007 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 23.2.2004 - 10.1.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Kaštany 183/3, Praha 6 16000, Česká republika | 13.8.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Jaselská 6, Praha 6 16000, Česká republika | 20.4.2006 - 13.8.2012 |
Adresa: | Tychonova 2, Praha 6 16000, Česká republika | 23.2.2004 - 20.4.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.5.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.5.2010 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 12.7.2007 - 17.5.2010 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 12.7.2007 - 17.5.2010 |
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb,zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor | 23.2.2004 - 17.5.2010 |
jednatel | Vladimír Vavroch |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2014 |
Adresa | Krohova 2223/53, 16000 Praha 6 |
jednatel | Vladimír Vavroch |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2016 |
Adresa | Na Kodymce 1011/24, 16000 Praha |
jednatel | Vladimír Vavroch |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2014 do 1.10.2016 |
Adresa | Krohova 2223/53, 16000 Praha |
jednatel | Vladimír Vavroch |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2004 do 16.8.2014 |
Adresa | Krohova 2223/53, 16000 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 27128059 |
---|---|
Jméno: | SB Services, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 2. 2004 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pod kaštany 183/3, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 22. 4. 2010 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Vavroch |
---|
IČO: | 27128059 |
---|---|
Firma: | SB Services, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 2. 2004 |
Sídlo: | Pod kaštany 183/3, Praha 16000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem |
Vydávání softwaru |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání j. n. |