SAZUKA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAZUKA a.s. (28957610) je Akciová společnost. Sídlí na adrese V závětří 1219/10, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2009 SAZUKA a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SAZUKA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAZUKA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15536 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28957610 | |
Jméno: | SAZUKA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.9.2009 |
Zapsána dne: | 9.9.2009 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.9.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 2 000 | 26.2.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 2 000 | 9.9.2009 - 26.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V závětří 1219/10, Praha 17000, Česká republika | 10.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Švédská 635/8, Praha 5 15000, Česká republika | 18.9.2012 - 10.4.2022 |
Adresa: | Bellušova 1854/24, Praha 5 15500, Česká republika | 8.3.2010 - 18.9.2012 |
Adresa: | Radlická 663/28, Praha 5 15000, Česká republika | 9.9.2009 - 8.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.7.2010 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 9.9.2009 - 26.2.2015 |
Člen správní rady | Norbert Havalec |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2022 |
Adresa | Sládkovičova 1048/8 , 03101 Liptovský Mikuláš |
člen správní rady | Mgr. Gabriela Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2015 do 10.4.2022 |
Adresa | Kadnárova 9773/71 , 83151 Bratislava |
statutární ředitel | Mgr. Gabriela Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2015 do 1.1.2021 |
Adresa | Kadnárova 9773/71 , 83151 Bratislava |
člen představenstva | Mgr. Gabriela Kunová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2012 do 26.2.2015 |
Adresa | Kadnárova 9773/71, 83151 Bratislava |
člen představenstva | Monika Križianová |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2012 do 18.9.2012 |
Adresa | Brezová 497/11, 03101 Liptovský Mikuláš |
člen představenstva | Ing. Ladislav Hajas |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2010 do 23.4.2012 |
Adresa | Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1575/3, 03101 Liptovský Mikuláš |
člen představenstva | Mgr. Bc. David Michal |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2009 do 8.3.2010 |
Adresa | K Berounce 295, 25229 Lety |
IČO: | 28957610 |
---|---|
Firma: | SAZUKA a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 9. 2009 |
Sídlo: | V závětří 1219/10, Praha 17000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |