SAYFY, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Proboštovská 424/26, 41712 Proboštov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SAYFY, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SAYFY, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAYFY, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7785 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22877207 | |
Jméno: | SAYFY, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Proboštovská 424/26, Proboštov 41712, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Mgr. Nikola Fialová Seifrtová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2023 |
Adresa | Purkyňova 1950/30, 41501 Teplice |
Předseda | Mgr. Nikola Fialová Seifrtová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2018 do 2.6.2023 |
Adresa | Karoliny Světlé 1794/1, 41501 Teplice |
Předseda | Mgr. Nikola Fialová Seifrtová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 17.2.2018 |
Adresa | Štúrova 671/7, 41501 Teplice |
Předseda | Mgr. Nikola Fialová Seifrtová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 17.2.2018 |
Adresa | Štúrova 671/7, 41501 Teplice |
Předseda | Mgr. Nikola Fialová Seifrtová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2015 do 23.9.2016 |
Adresa | Baarova 1393/6, 41501 Teplice |
Předseda | Mgr. Nikola Fialová Seifrtová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2015 do 2.9.2015 |
Adresa | Čimická 594/38, 18200 Praha |
IČO: | 22877207 |
---|---|
Firma: | SAYFY, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Proboštov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 8. 2011 |
Sídlo: | Proboštovská 424/26, Proboštov 41712 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |