SAVER Česká Ves spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SAVER Česká Ves spol. s r. o. (60779004) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Jatek 600/2, 79001 Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 1994 a je stále aktivní. SAVER Česká Ves spol. s r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SAVER Česká Ves spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SAVER Česká Ves spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6585 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60779004 | |
Jméno: | SAVER Česká Ves spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.2.1994 |
Zapsána dne: | 18.2.1994 |
Základní kapitál | 7 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.10.2012 | |
Základní kapitál | 1 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.2003 - 1.10.2012 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.2.1994 - 1.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Jatek 600/2, Jeseník 79001, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U jatek 600, Jeseník 79001, Česká republika | 2.11.2001 - 26.10.2016 |
Adresa: | Polská 57, Česká Ves 79081, Česká republika | 18.2.1994 - 2.11.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojářství | 29.9.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.9.2014 |
zprostředkování obchodu | 16.3.2002 - 29.9.2014 |
zámečnictví | 2.11.2001 - 29.9.2014 |
výroba ostatního kovového zboží | 18.2.1994 - 2.11.2001 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.2.1994 - 16.3.2002 |
jednatel | Luděk Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2016 |
Adresa | 756, 79061 Lipová-lázně |
jednatel | Ing. Petr Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2016 do 8.7.2020 |
Adresa | 84, 79061 Lipová-lázně |
jednatel | Miroslav Čecháček |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 15.6.2016 |
Adresa | 142, 79065 Skorošice |
jednatel | Petr Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 15.6.2016 |
Adresa | 84, 79061 Lipová-lázně |
jednatel | Petr Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 15.6.2016 |
Adresa | 84, 79061 Lipová-lázně |
jednatel | Miroslav Čecháček |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 do 15.6.2016 |
Adresa | 142, 79065 Skorošice |
jednatel | Miroslav Čecháček |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2011 do 27.11.2015 |
Adresa | 142, 79065 Skorošice |
jednatel | Petr Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2015 do 27.11.2015 |
Adresa | 84, 79061 Lipová-lázně |
jednatel | Miroslav Čecháček |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2001 do 27.12.2011 |
Adresa | Bezručova 667/19, Jeseník |
jednatel | Ing. Petr Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1994 do 2.11.2001 |
Adresa | , Lipová lázně 84 |
jednatel | Ing. Jan Rapčan |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1994 do 2.11.2001 |
Adresa | 9. května 1209, Jeseník |
IČO (identifikační číslo): | 60779004 |
---|---|
Jméno: | SAVER Česká Ves spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U Jatek 600/2, Jeseník 79001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 28. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 20. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 5. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Mlynář |
---|
IČO: | 60779004 |
---|---|
Firma: | SAVER Česká Ves spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 2. 1994 |
Sídlo: | U Jatek 600/2, Jeseník 79001 |
---|
Výroba zámků a kování |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |