Savaof CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Savaof CZ s.r.o. v likvidaci (24761991) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Seifertova 545/44, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 2010 Savaof CZ s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Savaof CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Savaof CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 172199 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24761991 | |
Jméno: | Savaof CZ s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.11.2010 |
Zapsána dne: | 8.11.2010 | |
Usnesením Městského soudu v Praze čj. 74 Cm 17/2014-14 ze dne 11.6.2014 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Právní moc usnesení 8.7.2014. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 62 Cm 171/2024- 6 ze dne 23.5.2024 byl odvolán dosavadní likvidátor společnosti Savaof CZ s.r.o. v likvidaci a jmenován likvidátor nový. Právní moc usnesení 21.6.2024. | 9.7.2024 | |
Usnesením Městského soudu v Praze čj. 74 Cm 17/2014-14 ze dne 11.6.2014 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Právní moc usnesení 8.7.2014. | 25.8.2014 - 9.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.11.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Seifertova 545/44, Praha 13000, Česká republika | 23.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Seifertova 545/44, Praha 13000, Česká republika | 8.11.2010 - 23.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.11.2010 - 17.10.2013 |
jednatel | Stepan Drebota |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | 212, Zakarpatská oblast |
jednatel | Stepan Shmakov |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | 546, Zakarpatská oblast |
jednatel | Iryna Lyvch |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | 98, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vitaliy Shnayder |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Ševčenka 20, Lvivská oblast |
jednatel | Vasyl Grytsiv |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | 432, Ivano-Frankovska oblast |
jednatel | Vira Senyuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Peremohy 77, Ivano-Frankivska oblast |
jednatel | Olena Tymkina |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Ušakova 75/3, Vinnycja |
jednatel | Mariya Halay |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Markusiv 28, Zakarpatská oblast |
jednatel | Nataliya Popovych |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Lenina 34, Zakarpatská oblast |
jednatel | Maryana Talabira |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Mynayska 67, Zakarpatská oblast |
jednatel | Krystyna Bentsa |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Korolivska 9, Zakarpatská oblast |
jednatel | Margaryta Matiichuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Lenina 33, Mykolajiv |
jednatel | Oleg Matiichuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Lenina 88, Mykolajiv |
jednatel | Stepan Farynyak |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Ševčenka 42, Lvivska oblast |
jednatel | Lyudmyla Zhmurko |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Čkalova 33, Zakarpatská oblast |
jednatel | Marta Shopa |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Pryvokzalna 12, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vasylyna Shtets |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 |
Adresa | Tereškova 35, Zakarpatská oblast |
jednatel | Vira Grytsiv |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2010 do 8.11.2010 |
Adresa | 432, Ivano-Frankovska oblast |
IČO: | 24761991 |
---|---|
Firma: | Savaof CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 11. 2010 |
Sídlo: | Seifertova 545/44, Praha 13000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |