SATPO Project III, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SATPO Project III, s.r.o. (03868010) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Holečkova 3331/35, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 3. 2015 a je stále aktivní. SATPO Project III, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SATPO Project III, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SATPO Project III, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 239149 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03868010 | |
Jméno: | LYWARD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.3.2015 |
Zapsána dne: | 9.3.2015 |
Základní kapitál | 20 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.2.2020 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.3.2015 - 28.2.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holečkova 3331/35, Praha 15000, Česká republika | 10.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 3217/16, Praha 15000, Česká republika | 21.9.2015 - 10.4.2017 |
Adresa: | Na poříčí 1047/26, Praha 11000, Česká republika | 9.3.2015 - 21.9.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa vlastního majetku | 12.11.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 13.8.2015 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 9.3.2015 |
jednatel | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
jednatel | Adam Kořený |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Semická 2026/10, 14300 Praha |
jednatel | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2024 |
Adresa | Švédská 655/6, 15000 Praha |
jednatel | Pavel Starý |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2023 do 1.7.2024 |
Adresa | Nad Želivkou 422, 16400 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 do 1.7.2024 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
jednatel | Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2020 do 5.2.2024 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Tibor Mikóczi |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 do 19.10.2023 |
Adresa | Kollárova 1747, 26601 Beroun |
jednatel | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 do 18.7.2023 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
jednatel | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2020 do 13.4.2023 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
jednatel | Linda Krásová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 do 12.11.2020 |
Adresa | 79, 26203 Nový Knín |
jednatel | Ing. Zdeněk Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 8.9.2020 |
Adresa | Eliášova 479/15, 16000 Praha |
jednatel | Věra Nekvasilová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2015 do 21.12.2018 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
jednatel | Mgr. Petr Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 do 17.5.2016 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/126, 15000 Praha |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2015 do 13.8.2015 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 03868010 |
---|---|
Jméno: | SATPO Project III, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 3. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Holečkova 3331/35, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Adam Kořený |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pokorný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dana Knížková |
IČO: | 03868010 |
---|---|
Firma: | SATPO Project III, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 3. 2015 |
Sídlo: | Holečkova 3331/35, Praha 5 15000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |