SATPO Invest I, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SATPO Invest I, s.r.o. (01556169) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Holečkova 3331/35, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 2013 a je stále aktivní. SATPO Invest I, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SATPO Invest I, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SATPO Invest I, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 4. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 19050 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01556169 | |
Jméno: | SATPO Rezidence, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 3.4.2013 |
Zapsána dne: | 3.4.2013 | |
Společnost SATPO Invest I, s.r.o. vznikla s účinností ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku přeměnou právní formy společnosti SATPO Invest I, a.s., identifikační číslo 015 56 169, sídlo Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, spisová značka B 19050 vedená u Městského soudu v Praze. | 1.7.2021 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 13.8.2015 - 7.1.2019 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 30.6.2014 - 13.8.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 30.6.2014 - 7.1.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.6.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.7.2021 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.4.2013 - 1.7.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 7.1.2019 - 1.7.2021 |
akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 6.11.2013 - 7.1.2019 |
kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 3.4.2013 - 6.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holečkova 3331/35, Praha 15000, Česká republika | 10.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 3217/16, Praha 15000, Česká republika | 6.11.2013 - 10.4.2017 |
Adresa: | Švédská 1010/15, Praha 15000, Česká republika | 26.9.2013 - 6.11.2013 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000, Česká republika | 3.4.2013 - 26.9.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; Velkoobchod a maloobchod; Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 21.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.12.2020 - 21.3.2023 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 3.4.2013 - 7.1.2019 |
jednatel | Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Dana Knížková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2023 |
Adresa | Na Hřebenkách 815/128, 15000 Praha |
jednatel | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 655/6, 15000 Praha |
jednatel | Matěj Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Duslova 2076, 26601 Beroun |
jednatel | Pavel Starý |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2023 do 1.7.2024 |
Adresa | Nad Želivkou 422, 16400 Praha |
jednatel | Ing. Tibor Mikóczi |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2023 do 24.10.2023 |
Adresa | Kollárova 1747, 26601 Beroun |
jednatel | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 do 21.3.2023 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
jednatel | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 do 7.8.2022 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
předseda představenstva | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2019 do 1.7.2021 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
člen představenstva | Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2021 do 1.7.2021 |
Adresa | Seydlerova 2148/9, 15800 Praha |
člen představenstva | Ing. Jiří Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2021 do 1.7.2021 |
Adresa | Pražská 1586, 25228 Černošice |
člen představenstva | Linda Krásová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2020 do 4.1.2021 |
Adresa | 79, 26203 Nový Knín |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2019 do 3.9.2020 |
Adresa | Eliášova 479/15, 16000 Praha |
členka představenstva | JUDr. Věra Nekvasilová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2015 do 7.1.2019 |
Adresa | Na Vlečce 339, 25218 Úhonice |
člen představenstva | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2018 do 7.1.2019 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
člen představenstva | Jiří Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2013 do 12.10.2018 |
Adresa | Švédská 1010/15, 15000 Praha |
člen | Petra Balíková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2013 do 26.9.2013 |
Adresa | U Hostína 1777, 25082 Úvaly |
IČO (identifikační číslo): | 01556169 |
---|---|
Jméno: | SATPO Invest I, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 4. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Holečkova 3331/35, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 7. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Jiří Polanský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Pokorný |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Matěj Čížek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dana Knížková |
IČO: | 01556169 |
---|---|
Firma: | SATPO Invest I, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 4. 2013 |
Sídlo: | Holečkova 3331/35, Praha 5 15000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti holdingových společností |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |