SATO Hradec Králové, v. o. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SATO Hradec Králové, v. o. s. (48154024) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 211, 54455 Dubenec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1993 a je stále aktivní. SATO Hradec Králové, v. o. s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SATO Hradec Králové, v. o. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SATO Hradec Králové, v. o. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3458 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48154024 | |
Jméno: | SATO Hradec Králové, v. o. s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 5.1.1993 |
Zapsána dne: | 5.1.1993 | |
Právní poměry - dodatek ke společenské smlouvě ze dne 10.8.1993. | 24.9.1993 - 3.10.2016 | |
Údaje o zřízení : Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlouvou dne 7.12.1992 podle zák. č. 513/91 Sb. | 5.1.1993 | |
Způsob jednání za společnost : Jednat jménem společnosti a ji zastupovat ve vztahu k třetím osobám je oprávněn každý ze zakládajících společníků, uzavírat hospodářské smlouvy, majetkové a pracovně právní smlouvy může kterýkoliv ze zakládajících společníků s tím, že na těchto projevech vůle stačí jen jeden podpis. | 5.1.1993 - 24.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 211, Dubenec 54455, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Manželů Rosenbergových 1031, Hradec Králové 50002, Česká republika | 5.1.1993 - 21.1.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 17.9.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.7.1995 |
řeznictví a uzenářství | 24.9.1993 - 2.2.1996 |
- hostinská činnost | 5.1.1993 - 2.2.1996 |
společník | Lenka Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | 211, 54455 Dubenec |
společník | Lenka Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 |
Adresa | 211, 54455 Dubenec |
společník | Jan Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2016 |
Adresa | 232, 54455 Dubenec |
společník | Lenka Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 3.10.2016 |
Adresa | 211, 54455 Dubenec |
společník | Jan Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 31.8.2016 |
Adresa | 211, 54455 Dubenec |
společník | Oldřich Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2009 do 25.3.2015 |
Adresa | 211, 54455 Dubenec |
Společník | Jan Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2005 do 21.1.2009 |
Adresa | Manž. Rosenbergových 1031 , 50002 Hradec Králové 2 |
Společník | Naďa Voděracká |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2005 do 21.1.2009 |
Adresa | M.D.Rettigové 1031, 50012 Hradec Králové |
Jednatel | Jan Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.1995 do 11.5.2005 |
Adresa | Manž. Rosenbergových 1031 , 50002 Hradec Králové 2 |
jednatel společnosti | Josef Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1993 do 26.7.1995 |
Adresa | Labská kotlina 969, 50002 Hradec Králové |
jednatel společnosti | Jan Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1993 do 26.7.1995 |
Adresa | Manž. Rosenbergových 1031, 50002 Hradec Králové |
společník - jednatel spol. | Josef Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1993 do 24.9.1993 |
Adresa | Labská kotlina 969 , 50002 Hradec Králové 2 |
společník - jednatel spol. | Branislav Salaj |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1993 do 24.9.1993 |
Adresa | V tůních 103 , Hradec Králové 16 |
společník - jednatel spol. | Jan Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1993 do 24.9.1993 |
Adresa | Manželů Rosenbergových 1031 , 50002 Hradec Králové 2 |
IČO (identifikační číslo): | 48154024 |
---|---|
Jméno: | SATO Hradec Králové, v. o. s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Šimek |
---|
IČO: | 48154024 |
---|---|
Firma: | SATO Hradec Králové, v. o. s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dubenec |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1993 |
Sídlo: | 211, Dubenec 54455 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s ovocem a zeleninou |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Stravování v závodních kuchyních |