Satlab Geosolutions s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Satlab Geosolutions s.r.o. (28827368) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Revoluční 229, 50601 Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 2012 a je stále aktivní. Satlab Geosolutions s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Satlab Geosolutions s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Satlab Geosolutions s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 1. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 30025 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28827368 | |
Jméno: | Satlab Geosolutions s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.1.2012 |
Zapsána dne: | 5.1.2012 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. | 18.3.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 18.3.2014 - 19.12.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 229, Jičín 50601, Česká republika | 21.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Šafaříkova 1059, Jičín 50601, Česká republika | 18.3.2014 - 21.1.2020 |
Adresa: | 18, Dřevěnice 50713, Česká republika | 5.1.2012 - 18.3.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.1.2012 |
Jednatel | Yuhong Xu |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2021 |
Adresa | Room 1706, No. 5 Tianrui Street , Nansha District, Guangzhou, Guangdong |
Jednatel | Tan Jianwen (Chen Jianwen) |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 do 27.10.2021 |
Adresa | 100 Edgedale Plains # 17-42 , Singapore 828690 |
jednatel | Mauro Jose De Campos |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2020 do 25.11.2020 |
Adresa | Sandhamnsgatan 99 , 42166 Vastra Frolunda |
jednatel | Birol Gucluer |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 30.1.2020 |
Adresa | Akpinar Mah. 850, No 13-8 , 06460 Dikmen Ankara |
jednatel | Bc. Helena Bláhová Šemberová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2012 do 9.7.2014 |
Adresa | 18, 50713 Dřevěnice |
IČO (identifikační číslo): | 28827368 |
---|---|
Jméno: | Satlab Geosolutions s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 2012 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Revoluční 229, Jičín 50601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Tan Jianwen |
---|
IČO: | 28827368 |
---|---|
Firma: | Satlab Geosolutions s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 5. 1. 2012 |
Sídlo: | Revoluční 229, Jičín 50601 |
---|
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Informační a komunikační činnosti |