Satines s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Satines s.r.o. (05174848) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 97, 29401 Bítouchov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2016 a je stále aktivní. Satines s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Satines s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Satines s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 259496 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05174848 | |
Jméno: | Satines s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.6.2016 |
Zapsána dne: | 17.6.2016 |
Základní kapitál | 4 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 97, Bítouchov 29401, Česká republika | 14.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 91, Hrušov 29473, Česká republika | 17.6.2016 - 14.11.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.6.2016 |
zámečnictví, nástrojářství | 17.6.2016 |
obráběčství | 17.6.2016 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 17.6.2016 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 17.6.2016 |
opravy silničních vozidel | 17.6.2016 |
jednatel | David Scháněl |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2019 |
Adresa | 97, 29401 Bítouchov |
jednatel | Roman Scháněl |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2016 do 20.2.2019 |
Adresa | 97, 29401 Bítouchov |
jednatel | Roman Scháněl |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | 91, 29473 Hrušov |
jednatel | Roman Scháněl |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 23.11.2016 |
Adresa | 91, 29473 Hrušov |
IČO (identifikační číslo): | 05174848 |
---|---|
Jméno: | Satines s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 6. 2016 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | 97, Bítouchov 29401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | David Scháněl |
---|
IČO: | 05174848 |
---|---|
Firma: | Satines s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Bítouchov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 6. 2016 |
Sídlo: | 97, Bítouchov 29401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Sklenářské práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |