SARP CZECH, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SARP CZECH, spol. s r.o. (26783169) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 403, 73961 Ropice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2002 SARP CZECH, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SARP CZECH, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SARP CZECH, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27128 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26783169 | |
Jméno: | SARP CZECH, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.9.2002 |
Zapsána dne: | 4.9.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 403, Ropice 73961, Česká republika | 13.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Haškova 664/11, Karviná 73401, Česká republika | 22.11.2007 - 13.4.2023 |
Adresa: | U Státní Hranice 248/8, Karviná 73401, Česká republika | 16.4.2004 - 22.11.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod. | 13.4.2023 |
Malířství a natěračství. | 13.4.2023 |
přípravné práce pro stavby | 4.9.2002 - 13.4.2023 |
specializované stavební činnosti | 4.9.2002 - 13.4.2023 |
dokončovací stavební práce | 4.9.2002 - 13.4.2023 |
jednatel | Jozef Benčo |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Stará dedina 14/10 , 01007 Žilina |
jednatel | Jozef Benčo |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 26.7.2023 |
Adresa | Platánová 3228/19 , 01007 Žilina |
jednatel | Miroslav Zuzík |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2007 do 30.7.2013 |
Adresa | Haškova 664/11, 73401 Karviná |
jednatel | Miroslav Zuzík |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2004 do 22.11.2007 |
Adresa | Na Výsluní 221/16, 73401 Karviná |
jednatel | Miroslav Zuzík |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2003 do 16.4.2004 |
Adresa | Na Výsluní 221, Karviná |
jednatel | Miroslav Hala |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2002 do 7.6.2003 |
Adresa | Na mlynářce 103, 75701 Valašské Meziříčí |
IČO: | 26783169 |
---|---|
Firma: | SARP CZECH, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Ropice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 9. 2002 |
Sídlo: | 403, Ropice 73961 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |