SARKAMED s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SARKAMED s.r.o. (24200166) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čechova 987/4, 27401 Slaný. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2011 a je stále aktivní. SARKAMED s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SARKAMED s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SARKAMED s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 188017 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24200166 | |
Jméno: | SARKAMED s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.12.2011 |
Zapsána dne: | 28.12.2011 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 4.6.2014 - 7.9.2020 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.6.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čechova 987/4, Slaný 27401, Česká republika | 6.1.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Čechova 785/2, Slaný 27401, Česká republika | 28.12.2011 - 6.1.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Výroba zdravotnických prostředků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Překladatelská a tlumočnická činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu | 30.8.2021 |
Kovářství, podkovářství | 30.8.2021 |
Hostinská činnost | 24.6.2015 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 24.6.2015 |
Poskytování zdravotních služeb | 29.8.2012 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 28.12.2011 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.12.2011 - 30.8.2021 |
jednatel | Jan Morava |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2024 |
Adresa | Kosmonautů 3017, 27601 Mělník |
jednatel | Ing. Petr Landa |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2024 |
Adresa | Šumavská 2950/3, 40011 Ústí nad Labem |
Jednatel | Ing. Petr Landa |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2020 do 27.6.2024 |
Adresa | Šumavská 2950/3, 40011 Ústí nad Labem |
jednatel | MUDr. Šárka Koumarová |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2020 do 7.9.2020 |
Adresa | 82, 54401 Kohoutov |
jednatel | Štěpán Koumar |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2020 do 7.9.2020 |
Adresa | 82, 54401 Kohoutov |
jednatel | Štěpán Koumar |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2016 do 6.9.2020 |
Adresa | 72, 54401 Kohoutov |
jednatel | MUDr. Šárka Koumarová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2016 do 6.9.2020 |
Adresa | 72, 54401 Kohoutov |
jednatel | Štěpán Koumar |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2014 do 9.9.2016 |
Adresa | Čechova 785/2, 27401 Slaný |
jednatel | MUDr. Šárka Koumarová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2015 do 9.9.2016 |
Adresa | Čechova 785/2, 27401 Slaný |
jednatel | MUDr. Šárka Koumarová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2011 do 3.8.2015 |
Adresa | Čechova 785/2, 27401 Slaný |
IČO (identifikační číslo): | 24200166 |
---|---|
Jméno: | SARKAMED s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 2011 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Čechova 987/4, Slaný 27401 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 11. 2018 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Morava |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Landa |
IČO: | 24200166 |
---|---|
Firma: | SARKAMED s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Slaný |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 12. 2011 |
Sídlo: | Čechova 987/4, Slaný 27401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Tisk a činnosti související s tiskem |
Rozmnožování nahraných nosičů |
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |